Informazioni su W + S Inex AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu W + S Inex AG
- W + S Inex AG ha sede a Aarau Rohr ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- W + S Inex AG è stata costituita nel 17.05.1996.
- Il 25.11.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda W + S Inex AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-103.486.214.
- Oltre all’azienda W + S Inex AG sono iscritte 9 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: 7th Sky GmbH, Blumen am Lindenweg, Eifler Kassim, Knight Holistic Therapy.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.05.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aarau
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.017.476-9
IDI/IVA
CHE-103.486.214
CHE-116.265.757 IVA
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf, Erstellung sowie Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften; die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Maurer Treuhand AG | Aarau | 17.07.2008 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
kalkor.ch treuhand werner beck | Aarau | <2004 | 16.07.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- W + S Haus AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: W + S Inex AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005613150, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
W + S Inex AG, in Aarau, CHE-103.486.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2905935).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goldenberger, Rudolf, von Schmiedrued, in Buchs AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Urs, von Zürich, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryf, Herbert, von Rumisberg, in Staffelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Roger, von Sumiswald, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gautschi, Michael, von Gränichen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Ernst, von Rebstein, in Vordemwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Radic, Josip, von Buchs (AG), in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Holderbank (AG)].
Numero di pubblicazione: 2905935, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
W + S Inex AG, in Aarau, CHE-103.486.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, Publ. 6923832).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radic, Josip, von Buchs (AG), in Holderbank (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6923832, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
W + S Inex AG, in Aarau, CH-400.3.017.476-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2010, S. 2, Publ. 5826076).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Roger, von Sumiswald, in Aarau Rohr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.