Informazioni su Vorsorge Partner AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Vorsorge Partner AG
- Vorsorge Partner AG ha sede a St. Gallen, è attiva e opera nel ramo «Servizi per le assicurazioni e casse pensioni».
- Vorsorge Partner AG è stata costituita nel 23.06.2004.
- Il 06.06.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone SG con l’IDI CHE-111.729.548.
- da vinci kmu ag, DataCork GmbH, Engineered Water Systems AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Felix Christian Jenny,
Boško Adamovic,
Cyrill Sennhauser,
Nils Ohlhorst,
Ranko Perisic Walz
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.06.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.027.852-0
IDI/IVA
CHE-111.729.548
Ramo economico
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Anlage- und Vorsorgeberatung sowie die Steuer- und Personalvorsorgeberatung von Privatpersonen und juristischen Personen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären und Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, auch im Rahmen von Cash-Pooling Arrangements, und Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich durch Pfandrechte an oder treuhänderische Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft oder durch Garantien jeder Art, ob entgeltlich oder unentgeltlich. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Grenchen | 23.08.2016 | 06.04.2021 | |
ags wirtschaftsprüfer ag | Arbon | 29.06.2004 | 05.04.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vorsorge Partner AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006049986, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Vorsorge Partner AG, in St. Gallen, CHE-111.729.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005142435).
Statutenänderung:
16.04.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Anlage- und Vorsorgeberatung sowie die Steuer- und Personalvorsorgeberatung von Privatpersonen und juristischen Personen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären und Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, auch im Rahmen von Cash-Pooling Arrangements, und Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich durch Pfandrechte an oder treuhänderische Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft oder durch Garantien jeder Art, ob entgeltlich oder unentgeltlich. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perisic, Zoran, von Lachen, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ohlhorst, Dr. Björk, deutscher Staatsangehöriger, in Madison (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ohlhorst, Valentin, von Balgach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrle, Urs, von Muolen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Felix, von Glarus Süd, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adamovic, Boško, von Spreitenbach, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sennhauser, Cyrill, von Mosnang, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ohlhorst, Nils, von Balgach, in Engelburg (Gaiserwald), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perisic Walz, Ranko, von Lachen, in Jona (Rapperswil-Jona), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005142435, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Vorsorge Partner AG, in St. Gallen, CHE-111.729.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004669084). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.08.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gauch, Urs Peter, von Tafers, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Paula, Johannes, von Zauggenried, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-327.753.565 ), in Grenchen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perisic, Zoran, von Lachen, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ohlhorst, Dr. Björk, deutscher Staatsangehöriger, in Madison (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ohlhorst, Valentin, von Balgach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004669084, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Vorsorge Partner AG, in St. Gallen, CHE-111.729.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, S.0, Publ. 4375429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalbermatter, Daniel, von Eisten, in Amriswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pilloud, Raphael, von Ligerz, in Grenchen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.