Informazioni su vom Fass AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu vom Fass AG
- vom Fass AG con sede a Walzenhausen è una Società anonima nel ramo «Commercio di prodotti alimentari». vom Fass AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda vom Fass AG fondata il 27.01.1999 è composta da 3 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 30.05.2023.
- L’azienda vom Fass AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-101.035.504.
- 6 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: BEG Bauland Erschliessungs AG Walzenhausen, Holger Kosmund Fair Conzept, LH Finanz AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.01.1999
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Walzenhausen
Ufficio del registro di commercio
AR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.045.777-2
IDI/IVA
CHE-101.035.504
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertreib von Getränken und Essenzen aller Art sowie von Zubehör davon, insbesondere von alkoholischen Getränken, Essig und Ölen, sowie die Vergabe von Franchiserechten bzw. Laden- und Verkaufskonzepten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder in deren Interesse gelegen sind. Die Gesellschaft kann Grundtücke erwerben, übertragen, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ks revisionsexperten ag | Altstätten | 30.05.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ks treuhandexperten ag | Altstätten | <2004 | 29.05.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: vom Fass AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005755919, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
vom Fass AG, in Walzenhausen, CHE-101.035.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005161076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dierauer, Jürg, von Berneck, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waibel, Hans Peter, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ks revisionsexperten ag (CHE-445.449.976), in Altstätten, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005161076, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
vom Fass AG, in Walzenhausen, CHE-101.035.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3767481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiderlen, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiderlen, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3767481, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
vom Fass AG, in Walzenhausen, CHE-101.035.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1060261).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten, Revisionsstelle [bisher: KS Treuhand AG].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.