Succursale (1)
Informazioni su Vivitas S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Vivitas S.A.
- Vivitas S.A. da Cologny opera nel ramo «Esercizio delle aziende in generale della sanità» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 24.06.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GE è il seguente: CHE-370.126.197.
- Aziende con lo stesso indirizzo: LES PREMIERS PAS, Oppliguer / Coeur de Pilates, Pédiadom SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Laure Albertine Solange Morel,
Marie-Adrienne Claire Vermeulen-de Vivis,
Nathalie Benedicte Ariane Vukanovic,
Grégoire Jérôme Charles de Vivis
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.01.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Cologny
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.260.012-0
IDI/IVA
CHE-370.126.197
Ramo economico
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fourniture de services, d'aide et de soins à domicile, gestion et exploitation, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'établissements spécialisés dans les pathologies du troisième âge (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CR Gestion et Fiduciaire SA | Genève | 11.06.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Vernier | 01.02.2012 | 22.10.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vivitas S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006065679, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Vivitas S.A., à Cologny, CHE-370.126.197 (FOSC du 18.12.2023, p. 0/1005913320). La procuration de Brusi Emilien Gregory est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005913320, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Vivitas S.A., à Cologny, CHE-370.126.197 (FOSC du 19.01.2022, p. 0/1005384965). Procuration collective à deux a été conférée à Brusi Emilien Gregory, de Genève, à Veigy-Foncenex, FRA, à Morel Laure Albertine Solange, de France, à La Roche-sur-Foron, FRA, à Vermeulen-de Vivis Marie-Adrienne Claire, de Soleure, à Cologny, et à Vukanovic Nathalie Benedicte Ariane, de Genève, à Machilly, FRA.
Numero di pubblicazione: HR02-1005384965, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Vivitas S.A., à Cologny, CHE-370.126.197 (FOSC du 19.08.2021, p. 0/1005274299).
Autre adresse:
Route de Frontenex 90, 1208 Genève.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.