Informazioni su VISUM visuelle umrisse GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu VISUM visuelle umrisse GmbH
- VISUM visuelle umrisse GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria». La sede si trova a Bern.
- La dirigenza dell’azienda VISUM visuelle umrisse GmbH è composta da una persona.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 31.01.2008.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-105.570.305.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Alain Bucher Werbefotografie, iDentic Lab GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.06.2000
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.4.026.331-6
IDI/IVA
CHE-105.570.305
Ramo economico
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Waren, Erbringen von Dienstleistungen sowie Konzeption und Umsetzung von Projekten in den Bereichen Grafik, Fotografie, Internet, Multimedia und Video; sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: VISUM visuelle umrisse GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4316632, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VISUM visuelle umrisse GmbH, in Bern, CH-035.4.026.331-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 30.06.2000, S. 4427).
Statutenänderung:
17.01.2008.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des einzigen Gesellschafters vom 17.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Hugo, von Sumiswald, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Senarclens, Pierre, von Genf und Lausanne, in Freiburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 22'000.-- [bisher: in Bern, CHF 11'000.--].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VISUM visuelle umrisse GmbH, in B e r n , Balderstrasse 26, 3007 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.06.2000.
Zweck:
Handel mit Waren, Erbringen von Dienstleistungen sowie Konzeption und Umsetzung von Projekten in den Bereichen Grafik, Fotografie, Internet, Multimedia und Video;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Stammkapital:
CHF 22'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage gemäss Vertrag vom 20.6.2000: 1 Steg PC mit Monitor Studioworks 910SC, 1 Fotoausrüstung mit 1 Kleinbild-Fotokamera und 1 Mittelformat- Fotokamera, zum Übernahmepreis von CHF 11'000.-, der an das Stammkapital angerechnet wird. Sacheinlage gemäss Vertrag vom 20.6.2000: 1 Computer- und Telefonanlage mit Power Macintosh G3 233, Adobe Indesign, -Webcollection, -Publishing Collection, Lacie CD- Brenner, Canon Drucker, Iomega Zip plus, Sony Monitaor 20", Leonardo ISDN-Karte und Telefoninstallation, zum Übernahmepreis von CHF 11'000.-, der an das Stammkapital angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ryser, Hugo, von Sumiswald, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-;
de Senarclens, Pierre, von Genf und Lausanne, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.