Indirizzo
c/o Sophie Bise
impasse des Etangs 4
1763 Granges-Paccot
Informazioni su VIALLO SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu VIALLO SA
- VIALLO SA ha sede a Granges-Paccot ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- L’azienda è stata costituita nel 29.02.2012 e ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.06.2015, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio FR con l’IDI CHE-468.708.025.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.02.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Granges-Paccot
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.549.642-1
IDI/IVA
CHE-468.708.025
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toutes opérations immobilières, notamment la détention et la gestion de biens immobiliers, la consultance, le courtage et la promotion, sauf celles prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: VIALLO SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2190369, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
VIALLO SA, à Fribourg, CHE-468.708.025 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Siège transféré à Granges-Paccot.
Nouvelle adresse:
Impasse des Etangs 4, c/o Sophie Bise, 1763 Granges-Paccot. Statuts modifiés le 29.05.2015. Bussard Paul Simon n'est plus administrateur, sa signature est radiée. Bussard Michel n'est plus directeur, mais est nommé administrateur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 6907594, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
VIALLO SA, à Fribourg, CH-217-3549642-1, toutes opérations immobilières, etc. (FOSC du 05.03.2012, p. 0/6578790).
Augmentation ordinaire:
Capital-actions porté de CHF 100'000.-- à CHF 350'000.-- par l'émission de 250'000 actions de CHF 1.--, nominatives, entièrement libérées en espèces. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts. Statuts modifiés le 22.10.2012.
Capital-actions actuel:
CHF 350'000.--, entièrement libéré, divisé en 350'000 actions de CHF 1.--, nominatives.
Numero di pubblicazione: 6578790, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
VIALLO SA, à Fribourg, Rue Pierre-Aeby 10, 1700 Fribourg, CH-217-3549642-1. Nouvelle société anonyme. Statuts du 16.02.2012.
But:
toutes opérations immobilières, notamment la détention et la gestion de biens immobiliers, la consultance, le courtage et la promotion, sauf celles prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1.--, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée, télécopie ou courriel.
Administration:
Bussard Paul Simon, de Gruyères, à Domdidier, est administrateur unique, avec signature individuelle. Bussard Michel, de Gruyères, à Thônex, est nommé directeur, avec signature individuelle. Selon déclaration du 16.02.2012, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.