Informazioni su VGA-Voiles Gautier Associés SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu VGA-Voiles Gautier Associés SA
- VGA-Voiles Gautier Associés SA a Morges è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di tessili (senza vestiti)». VGA-Voiles Gautier Associés SA è attiva.
- La dirigenza dell’azienda VGA-Voiles Gautier Associés SA fondata il 26.03.2001 è composta da una persona.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 28.07.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VD con l’IDI CHE-102.121.000.
- 6 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Deux Soeurs Sàrl, Omnisens S.A., Scub H2o Sàrl.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.03.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Morges
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.023.857-9
IDI/IVA
CHE-102.121.000
Ramo economico
Fabbricazione di tessili (senza vestiti)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
exploitation d'une voilerie et d'un atelier de façon de tissus en tout genre; commerce de voiles, de matériaux en tissus et tout produit ayant un rapport avec la voile (accastillage, vêtements, etc.).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Tucker | Lonay | 04.11.2005 | 24.06.2009 | |
Fidacor Fiduciaire et Gérance Sàrl | Morges | <2004 | 03.11.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: VGA-Voiles Gautier Associés SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005806741, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
VGA-Voiles Gautier Associés SA, à Morges, CHE-102.121.000 (FOSC du 27.03.2017, p. 0/3427639). Péclard Christophe n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Kunz Thierry, de Trub, à Lausanne, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 3427639, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
VGA-Voiles Gautier Associés SA, à Morges, CHE-102.121.000 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Vaucher Michel n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Péclard Christophe, qui n'est plus vice-président et secrétaire, reste seul administrateur et signe désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: 5091598, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
VGA-Voiles Gautier Associés SA, à Morges, CH-550-1023857-9, exploitation d'une voilerie et d'un atelier de façon de tissus en tout genre (FOSC du 06.08.2007, p. 16/4055026). Statuts modifiés le 8 juin 2009.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée envoyée à chacun des actionnaires inscrits au registre des actions, à la dernière adressee qu'il aura communiquée à la société. Selon déclaration du conseil d'administration du 8 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Fiduciaire Tucker n'est plus organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.