Informazioni su Vetter GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Vetter GmbH
- Vetter GmbH ha sede a Schaffhausen ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo».
- Vetter GmbH è stata costituita nel 14.05.2002.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 28.05.2013.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio SH con l’IDI CHE-109.547.618.
- 19 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Alber Treppen GmbH, allswiss AG, ALPEGO Flughafen 22.te AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.05.2002
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Schaffhausen
Ufficio del registro di commercio
SH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-290.4.014.126-0
IDI/IVA
CHE-109.547.618
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung und Vertrieb von elektrischen, elektrotechnischen und pneumatischen Messgeräten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Vetter-Handels GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vetter GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7204044, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Vetter GmbH, in Schaffhausen, CH-290.4.014.126-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, S. 0, Publ. 6992078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetter Handels AG (CH-290.3.003.669), in Schaffhausen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritzi, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hilzingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 6992078, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Vetter-Handels GmbH, in Schaffhausen, CH-290.4.014.126-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, S. 0, Publ. 6976574).
Statutenänderung:
13.12.2012.
Firma neu:
Vetter GmbH.
Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von elektrischen, elektrotechnischen und pneumatischen Messgeräten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Anteilbuch eingetragene Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter Handels AG (CH-290.3.003.669), in Schaffhausen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Vetter AG (CH-290.3.003.669)].
Numero di pubblicazione: 6976574, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Vetter-Handels GmbH, in Schaffhausen, CH-290.4.014.126-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S. 15, Publ. 5021930).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritzi, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hilzingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.