Informazioni su VetSun SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu VetSun SA
- VetSun SA da Attalens opera nel ramo «Produzione e fornitura di energia elettrica» ed è attiva.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Il 20.03.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- VetSun SA è iscritta nel cantone FR con l’IDI CHE-380.408.817.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Sunstreet SA, UNITI SA.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.07.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Attalens
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.581.042-0
IDI/IVA
CHE-380.408.817
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la production et la vente d'énergie renouvelable, l'établissement de contrats de distribution et la réalisation de projets de distribution d'énergie. La société peut également: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: VetSun SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005990173, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
VetSun SA, à Romont (FR), CHE-380.408.817 (FOSC du 13.11.2023, p. 0/1005883102). Siège transféré à Attalens.
Nouvelle adresse:
Route de Granges 50, 1616 Attalens.
Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier postal ou courrier électronique). Statuts modifiés le 06.02.2024.
Numero di pubblicazione: HR02-1005883102, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
VetSun SA, à Romont (FR), CHE-380.408.817 (FOSC du 21.07.2022, p. 0/1005526041).
Personne inscrite radiée:
Hanbali Masri Rafic, administrateur, signature individuelle.
Nouvelles personnes inscrites:
Bonvin Jacques, de Arbaz, à Attalens, administrateur, président, signature collective à deux;
Affolter Pascal William Jacques, de Grenchen, à Penthalaz, administrateur, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR01-1005526041, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
VetSun SA, à Romont (FR), Route de la Maillarde 5, c/o Kromatix SA, 1680 Romont FR, CHE-380.408.817. Nouvelle société anonyme. Statuts du 08.06.2022.
But:
la société a pour but la production et la vente d'énergie renouvelable, l'établissement de contrats de distribution et la réalisation de projets de distribution d'énergie.
La société peut également:
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
FOSC.
Personne inscrite:
Hanbali Masri Rafic, de France, à Morges, administrateur, signature individuelle. Selon déclaration du 08.06.2022, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.