Informazioni su Verein Kloster Baldegg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Verein Kloster Baldegg
- Verein Kloster Baldegg da Baldegg opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- C'é 6 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 04.12.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone LU con l’IDI CHE-105.799.954.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.09.1890
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Hochdorf
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.6.004.346-5
IDI/IVA
CHE-105.799.954
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein ist sozial-caritativ tätig und beschäftigt sich insbesondere im sozialen Bereich; Einsatz für behinderte, kranke, betagte Menschen, ebenso in den Bereichen Bildung, Erziehung und Frauenförderung; Sorgt für den Lebensunterhalt der eigenen Mitglieder; Unterstützt ihm nahestehende Ordensgemeinschaften.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Institut Baldegg
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verein Kloster Baldegg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005899767, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Verein Kloster Baldegg, in Hochdorf, CHE-105.799.954, Verein (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017, Publ. 3840337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Estermann, Emma Josefine genannt Sr. Zita, von Grosswangen, in Hochdorf, Generaloberin, mit Einzelunterschrift;
Lüchinger, Patricia Maria genannt Sr. Bernadette, von Oberriet SG, in Weggis, Generalrätin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winiger, Hildegard, genannt Sr. Boriska, von Eich, in Zug, Generalrätin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Adelheid Maria genannt Sr. Nadja, von Ruswil, in Hochdorf, Generaloberin, mit Einzelunterschrift [bisher: Generalvikarin, mit Einzelunterschrift];
Henseler, Luzia, genannt Sr. Annja, von Udligenswil, in Hochdorf, Generalvikarin, mit Einzelunterschrift;
Bernet, Annemarie, genannt Sr. Chantal, von Luthern, in Hochdorf, Generalrätin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfefferli, Therese Franziska, genannt Sr. Romana, von Wangen bei Olten, in Hochdorf, Generalrätin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3840337, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Verein Kloster Baldegg, in Hochdorf, CHE-105.799.954, Verein (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2015, Publ. 2054753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Maria Agatha, genannt Sr. Gabrielle, von Hochdorf und Schwarzenberg, in Hochdorf, Generalvikarin, mit Einzelunterschrift;
Eschmann, Klara Agatha genannt Sr. Anna, von Schönenberg (ZH), in Hochdorf, Generalrätin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scherer, Rosa Katharina genannt Sr. Thomas, von Eschenbach (LU), in Amden, Generalrätin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Adelheid Maria genannt Sr. Nadja, von Ruswil, in Hochdorf, Generalvikarin, mit Einzelunterschrift [bisher: Generalrätin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Luzia Therese, genannt Sr. Katja, von Schüpfheim, in Hochdorf, Generalrätin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winiger, Hildegard, genannt Sr. Boriska, von Eich, in Zug, Generalrätin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2054753, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Verein Kloster Baldegg, in Hochdorf, CHE-105.799.954, Verein (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7153140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käppeli, Brigitte genannt Sr. Samuelle, von Merenschwand, in Hochdorf, Generalvikarin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Maria Agatha, genannt Sr. Gabrielle, von Hochdorf und Schwarzenberg, in Hochdorf, Generalvikarin, mit Einzelunterschrift [bisher: Meier, Maria Agatha genannt Sr. Gabrielle, Generalrätin ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.