Su Verein Kinderoase
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 15.12.2008.
- Il 24.05.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per Verein Kinderoase
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6768/2024, (1)
Verein Kinderoase, in Vaduz, FL-0002.309.561-3, Verein.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
Aubündt 5, 9490 Vaduz.
Numero di pubblicazione: 20237378, (1)
Handelsregister 29/05/2018, Verein Kinderoase, Vaduz (FL-0002.309.561-3) Verein Erloschene Angaben zur Verwaltung: Marxer, Sara Elisabeth, StA: Liechtenstein, 9493 Mauren, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Kramer, Sarah, StA: Deutschland, 9493 Mauren, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 20206517, (1)
Handelsregister 13.02.2016, Verein Kinderoase, Vaduz (FL-0002.309.561-3) Verein Erloschene Angaben zur Verwaltung: Marxer, Esther Claudia, StA: Liechtenstein, 9488 Schellenberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.