Indirizzo
c/o Martin Candinas
Berninaweg 13
7000 Chur
Informazioni su Verein "Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur / Graubünden"
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Verein "Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur / Graubünden"
- Verein "Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur / Graubünden" è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Chur.
- La dirigenza dell’Organizzazione Verein "Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur / Graubünden" è composta da 8 persone.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 22.02.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Verein "Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur / Graubünden" è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-365.270.405.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del comitato
Martin Anton Candinas,
André Renggli,
Anna Marugg,
Esther Hug,
Hubert Tomaschett
i più recenti aventi diritto di firma
Martin Anton Candinas,
André Renggli,
Anna Marugg,
Esther Hug,
Hubert Tomaschett
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.02.2023
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Chur
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.6.000.447-7
IDI/IVA
CHE-365.270.405
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein bezweckt die Durchführung des Eidgenössischen Schützenfestes 2026 Chur / Graubünden (ESF2026).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verein "Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur / Graubünden"
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005684841, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Berichtigung des im SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 713 vom 10.02.2023 Verein "Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur / Graubünden", in Chur, CHE-365.270.405, Verein (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2023, Publ. 1005682656).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Esther, von Untervaz, in Untervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Hugg, Esther].
Numero di pubblicazione: HR02-1005682656, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Berichtigung des im SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 713 vom 10.02.2023 Verein "Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur / Graubünden", in Chur, CHE-365.270.405, Verein (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005679067).
Domizil neu:
c/o Martin Candinas, Berninaweg 13, 7000 Chur.
Numero di pubblicazione: HR01-1005679067, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Verein "Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur / Graubünden", in Chur, CHE-365.270.405, c/o Martin Candina, Berninaweg 13, 7000 Chur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2021.
Weitere Adressen:
c/o Carl Frischknecht, Crutta Sura 4, 7418 Tumegl/Tomils.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Durchführung des Eidgenössischen Schützenfestes 2026 Chur / Graubünden (ESF2026).
Mittel:
Beiträge der öffentlichen Hand und von privaten Sponsoren;
Erträge aus den Veranstaltungen;
Anleihen, Darlehen und Gaben;
Einnahmen aus Bank- und Postkonten oder Anlagen;
Einnahmen aus der Werbung;
Einnahmen aus dem Verkauf von Aktiven;
Einnahmen aus anderen Aktionen und Akquisitionen, ggf. Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Candinas, Martin, von Sumvitg, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bänziger, Peter, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caduff, Lucas, von Trun, in Landquart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Carl, von Schwellbrunn, in Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugg, Esther, von Untervaz, in Untervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marugg, Anna, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tomaschett, Hubert, von Trun, in Sumvitg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.