Indirizzo
Bohnygasse 3, claro-Weltladen
4460 Gelterkinden
Informazioni su Verein claro Weltladen Gelterkinden
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Verein claro Weltladen Gelterkinden
- Verein claro Weltladen Gelterkinden ha sede a Gelterkinden ed è attiva. Essa è una Associazione ed èattiva nel settore «Commercio di prodotti alimentari».
- La dirigenza dell’Organizzazione Verein claro Weltladen Gelterkinden è composta da 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 01.02.2007.
- Il 09.06.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-113.411.991.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del comitato
Anna Julia Brunschwiler,
Judith Barbara Schaffner,
Ursula Sax,
Maria Elisabeth Gürber,
Katharina Streiff
i più recenti aventi diritto di firma
Anna Julia Brunschwiler,
Judith Barbara Schaffner,
Ursula Sax,
Maria Elisabeth Gürber
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.02.2007
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Gelterkinden
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.6.010.425-1
IDI/IVA
CHE-113.411.991
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung gerechter und lebensfreundlicher Beziehungen zu wirtschaftlich schwächeren, sozial, religiös und kulturell verschiedenen Volksgruppen im In- und Ausland. Der Verein will den benachteiligten Produzenten (der Dritten sowie der Ersten Welt) eine Absatzmöglichkeit für ihre Produkte zu fairen Preisen schaffen. Der Verein führt einen claro Laden und verfolgt keine kommerziellen Zwecke.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Oekumenische Dritt-Welt-Gruppe Gelterkinden
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verein claro Weltladen Gelterkinden
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005491567, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Verein claro Weltladen Gelterkinden, in Gelterkinden, CHE-113.411.991, Verein (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, S.0, Publ. 2120297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Anna, von Buus, in Böckten, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ballmer, Johanna, von Lausen, in Gelterkinden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Helene, von Maisprach, in Sissach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunschwiler, Anna Julia, von Luzern, in Gelterkinden, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sax, Ursula, von Büttikon, in Itingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Judith Barbara, von Anwil, in Gelterkinden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2120297, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Verein claro Weltladen Gelterkinden, in Gelterkinden, CHE-113.411.991, Verein (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2014, Publ. 1439419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riggenbach, Erika, von Rünenberg, in Thürnen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gürber, Maria Elisabeth, genannt Lisbeth, von Rain, in Gelterkinden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1439419, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Verein claro Weltladen Gelterkinden, in Gelterkinden, CHE-113.411.991, Verein (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2013, Publ. 7138798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Hans Rudolf, von Hinwil, in Gelterkinden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderegg-Herzog, Regina, von Hasliberg, in Gelterkinden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Anne, von Liestal, in Gelterkinden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Anna, von Buus, in Böckten, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ballmer, Johanna, von Lausen, in Gelterkinden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Helene, von Maisprach, in Sissach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riggenbach, Erika, von Rünenberg, in Thürnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.