Informazioni su VENTURI LAB SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu VENTURI LAB SA
- VENTURI LAB SA è attualmente attiva e opera nel settore «Fabbricazione di aeromobili e veicoli spaziali». La sede si trova a Corminboeuf.
- L’azienda è stata costituita nel 01.02.2021 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 15.03.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della azienda è CHE-332.371.761.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: Atelier Architecture Concept Sàrl, Dr David Salomon, gynécologie et obstétrique Sàrl, e-formatic, Petrulli Antonio.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Gildo Pierre Michel Laurent Claude Pallanca Pastor,
Antonio Delfino
i più recenti aventi diritto di firma
Gildo Pierre Michel Laurent Claude Pallanca Pastor,
Antonio Delfino
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.02.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Corminboeuf
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.576.020-3
IDI/IVA
CHE-332.371.761
Ramo economico
Fabbricazione di aeromobili e veicoli spaziali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'activité de bureau d'études spécialisées dans les engins roulants pour la terre, la lune et mars ainsi que les engins volants utilisant tout type de propulsion, l'ingénierie orientée vers la réduction des pollutions terrestre, maritime et atmosphérique. La société peut créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises en Suisse ou à l'étranger. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: VENTURI LAB SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005986708, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
VENTURI LAB SA, à Corminboeuf, CHE-332.371.761 (FOSC du 04.02.2021, p. 0/1005091787).
Personne radiée:
Genoud Thierry Paul Michel, administrateur, sans signature.
Numero di pubblicazione: HR01-1005091787, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
VENTURI LAB SA, à Corminboeuf, Route du Pâqui 1, 1720 Corminboeuf, CHE-332.371.761. Nouvelle société anonyme. Statuts du 26.01.2021.
But:
la société a pour but l'activité de bureau d'études spécialisées dans les engins roulants pour la terre, la lune et mars ainsi que les engins volants utilisant tout type de propulsion, l'ingénierie orientée vers la réduction des pollutions terrestre, maritime et atmosphérique. La société peut créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises en Suisse ou à l'étranger. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
communication écrite ou approbation écrite au sens d'une lettre, un téléfax ou un courriel.
Personnes inscrites:
Pallanca, nom d'usage Pallanca Pastor Gildo Pierre Michel Laurent Claude, de et à Monaco (MC), administrateur, président, signature individuelle;
Delfino Antonio, de Biel/Bienne, à Grolley, administrateur, signature individuelle;
Genoud Thierry Paul Michel, de France, à Nice (FR), administrateur, sans signature. Selon déclaration du 26.01.2021, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.