Informazioni su Venture Concept Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Venture Concept Sàrl
- Venture Concept Sàrl ha sede a Genolier ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Servizi per consulenza manageriale».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 19.01.2011.
- L’azienda Venture Concept Sàrl è iscritta con l’IDI CHE-113.036.002.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.07.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Genolier
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.047.686-8
IDI/IVA
CHE-113.036.002
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Le conseil en matière d'innovation technologique, de financement et d'investissement dans des sociétés non cotées, la délégation de personnel et la réalisation de projets. Elle intervient dans les domaines, tels que le design industriel, les systèmes informatisés fixes et mobiles, l'électronique et les applications biomédicales. Elle effectue des mandats auprès d'entreprises et d'organismes publics poursuivant des buts similaires (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SWAPTEC Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Venture Concept Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5992588, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SWAPTEC Sàrl, à Renens (VD), CH-550-1047686-8, conception, réalisation et commercialisation de systèmes informatisés fixes et mobiles (FOSC du 16.10.2007, p. 13/4157104). Taillens Jean-François, qui n'est plus gérant et dont la signature est radiée, ABISSA SA et Botta Alberto ne sont plus associés;
ils cèdent chacun leur part de CHF 10'000 à Florin Claude, de et à Genolier, nouvel associé avec une part de CHF 30'000, gérant avec signature individuelle. Florin Claude cède CHF 5'000 de sa part de CHF 30'000, laquelle est réduite à CHF 25'000, à Florin Laetitia, de et à Genolier, nouvelle associée avec une part de CHF 5'000. Procuration collective à deux est conférée à l'associée Florin Laetitia. Statuts modifiés le 16 décembre 2010.
Nouvelle raison de commerce:
Venture Concept Sàrl. Siège transféré à Genolier.
Nouvelle adresse:
route de Châtel 15, 1272 Genolier.
Nouveau but:
le conseil en matière d'innovation technologique, de financement et d'investissement dans des sociétés non cotées, la délégation de personnel et la réalisation de projets. Elle intervient dans les domaines, tels que le design industriel, les systèmes informatisés fixes et mobiles, l'électronique et les applications biomédicales. Elle effectue des mandats auprès d'entreprises et d'organismes publics poursuivant des buts similaires (pour but complet cf. statuts). Le capital social de CHF 30'000 est désormais divisé en 30 parts sociales de CHF 1'000.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Florin Claude a maintenant 25 parts de CHF 1'000 et Florin Laetitia 5 parts de CHF 1'000. Selon déclaration du 16 décembre 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Numero di pubblicazione: 4157104, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SWAPTEC Sàrl, à Renens (VD), CH-550-1047686-8, conception, réalisation et commercialisation de systèmes informatisés fixes et mobiles, notamment de logiciels embarqués (FOSC du 28.07.2006, p. 13). Signature individuelle est conférée à l'associé Taillens Jean-François, gérant. Botta Alberto qui n'est plus gérant et dont la signature est radiée, reste associé.
Numero di pubblicazione: 3487920, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SWAPTEC Sàrl, à Renens (VD), chemin des Baumettes 19, CH-550-1047686-8. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
5 juillet 2006.
But:
conception, réalisation et commercialisation de systèmes informatisés fixes et mobiles, notamment de logiciels embarqués;
conseils aux entreprises exploitantes.
Capital social entièrement libéré:
CHF 30'000. Apport en nature selon convention du 5 juillet 2006: licence d'exploitation exclusive pour la Suisse et le Liechenstein PCT/FR 99/01173 du procédé breveté de mise en relation à distance entre appareils mobiles et fixes pour CHF 10'000, acceptée pour ce prix, somme imputée sur le capital social.
Associés:
Botta Alberto, de Chavannes-près-Renens, à Prilly, gérant avec signature individuelle, ABISSA SA, à Renens (VD), et Taillens Jean-François, de Lausanne, à Préverenges, tous deux sans signature, les trois avec une part de CHF 10'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.