Informazioni su Vendor AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Vendor AG
- Vendor AG con sede a Cham è una Società anonima nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». Vendor AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Vendor AG è composta da 2 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 03.06.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Vendor AG è iscritta con l’IDI CHE-103.342.118.
- Oltre all’azienda Vendor AG sono iscritte 3 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Capital-Sigma Cham AG, DOFRAG AG, W. J. Versicherungs- und Vermögensberatungs AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.10.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Cham
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.009.903-7
IDI/IVA
CHE-103.342.118
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist Handel mit Holz- und Papierwaren, Chemikalien und ähnlichen Produkten sowie medizinischen und elektrotechnischen Geräten, Führen von Agenturen und Vertretungen. Die Gesellschaft kann sich an Industrie- und Handelsunternehmungen auf dem Gebiet von Holz- und Papierwaren, Chemikalien, Medizinaltechnik und Ausrüstungen beteiligen; sie kann Finanzgeschäfte aller Art tätigen sowie im In- und Ausland Immobilien erwerben, verkaufen und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Vendor Ltd
- Vendor SA
- Vendor Cham AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vendor AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005205109, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Vendor AG, in Cham, CHE-103.342.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Businger, Franz, von Stans, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Businger, Patrick B., von Stans, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004982390, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Vendor AG, in Cham, CHE-103.342.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3617457).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Businger, Patrick B., von Stans, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3617457, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Vendor AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-103.342.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2008, Publ. 4733704).
Statutenänderung:
20.06.2017.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
St. Jakobstrasse 60, 6330 Cham.
Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 30.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 30.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Businger, Franz, von Stans, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Businger, Dominik, von Stans, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.