Informazioni su VDM AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu VDM AG
- VDM AG ha sede a Egerkingen, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda VDM AG fondata il 12.01.1989 è composta da 3 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 16.01.2019.
- L'IDI della azienda è CHE-102.004.009.
- AWF Aktiengesellschaft für Wirtschaftsförderung, Fährhof AG, Zweigniederlassung Egerkingen, von Däniken Plättli AG hanno lo stesso indirizzo come VDM AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Sandra Eustache-von Däniken,
Paul von Däniken,
Patrik von Däniken
i più recenti aventi diritto di firma
Sandra Eustache-von Däniken,
Paul von Däniken,
Patrik von Däniken
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.01.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Egerkingen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.008.088-8
IDI/IVA
CHE-102.004.009
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf, Erstellung und Verwaltung von Immobilien; kann sich an andern gleichartigen Unternehmen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
JAM Group AG | Egerkingen | <2004 | 28.04.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Von Däniken Management AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: VDM AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004542916, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
VDM AG, in Egerkingen, CHE-102.004.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474915).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eustache, Sandra, von Erlinsbach (SO), in Therwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
von Däniken, Patrik, von Erlinsbach (SO), in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Boningen];
von Däniken, Paul, von Erlinsbach (SO), in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Obererlinsbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1474915, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
VDM AG, in Egerkingen, CHE-102.004.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1163521). Mit Erklärung vom 22.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ST Schürmann Treuhand AG, in Egerkingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1163521, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
VDM AG, in Egerkingen, CH-400.3.008.088-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2008, S. 14, Publ. 4739502).
Statutenänderung:
21.10.2013.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eustache, Sandra, von Erlinsbach SO, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Erlinsbach SO und Basel, in Oberwil BL];
von Däniken, Patrik, von Erlinsbach SO, in Boningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.