Informazioni su VASTECO SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu VASTECO SA
- VASTECO SA opera nel settore «Altro commercio con prodotti diversi» ed è attualmente attiva. La sede è a Cologny.
- La dirigenza dell’azienda VASTECO SA fondata il 04.08.2008 è composta da 2 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 29.11.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-114.444.349.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.08.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Cologny
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.6.720.008-5
IDI/IVA
CHE-114.444.349
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La Société a pour but l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de toutes marchandises, notamment dans le domaine des vêtements, chaussures, articles de voyage, cadeaux, gadgets, articles de décoration, consulting, intermédiaire. La Société peut: soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, en Suisse et à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement au but principal: créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties à des filiales, à des actionnaires ou à des tiers. Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 26.08.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Les actions sont liées selon statuts.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Revact SA | Genève | 06.09.2013 | 28.11.2023 | |
MCD CONSEIL SA | Luins | 08.08.2008 | 05.09.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: VASTECO SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005897128, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
VASTECO SA, à Cologny, CHE-114.444.349 (FOSC du 07.06.2023, p. 0/1005763282). Selon déclaration du 23.11.2023, il est renoncé à un contrôle restreint. Fiduciaire Revact SA n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1005763282, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
VASTECO SA, à Cologny, CHE-114.444.349 (FOSC du 16.05.2023, p. 0/1005747898). Engin Sibel est maintenant domiciliée à Miami, USA.
Numero di pubblicazione: HR02-1005747898, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
VASTECO SA, à Cologny, CHE-114.444.349 (FOSC du 12.11.2021, p. 0/1005333244). Engin Doruk, de Chêne-Bougeries, à Cologny, est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.