Informazioni su VARIN ETAMPAGE SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu VARIN ETAMPAGE SA
- VARIN ETAMPAGE SA da Delémont opera nel ramo «Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo» ed è attiva.
- VARIN ETAMPAGE SA è stata costituita nel 04.12.2015.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 09.06.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: VARIN ETAMPAGE SA.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Galien Plus SA, Varinor SA.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.12.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Delémont
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.3.007.031-5
IDI/IVA
CHE-383.965.913
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrication et commercialisation de composants métalliques obtenus par déformation de matière à froid, ainsi que la réalisation d'outillages destinés à fabriquer les pièces étampées (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CG Conseil-Gestion-Management Sàrl | Porrentruy | 09.12.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: VARIN ETAMPAGE SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005492086, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
VARIN ETAMPAGE SA, à Delémont, CHE-383.965.913, société anonyme (No. FOSC 57 du 23.03.2020, Publ. 1004858586).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dalloz, Philippe Jacques, de Genève, à Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Liechti, Jean-Claude René, de Landiswil, à Corgémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004858586, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
VARIN ETAMPAGE SA, à Delémont, CHE-383.965.913, société anonyme (No. FOSC 38 du 25.02.2019, Publ. 1004574561).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vuille, Geoffroy, de La Ferrière, à Le Noirmont, membre, directeur, avec signature collective à deux;
Joliat, Mathieu Vincent, de Courtételle, à Courtételle, avec procuration collective à deux avec un membre.
Numero di pubblicazione: HR02-1004574561, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
VARIN ETAMPAGE SA, à Delémont, CHE-383.965.913, société anonyme (No. FOSC 197 du 11.10.2018, Publ. 1004475151).
Inscription ou modification de personne(s):
Dalloz, Philippe Jacques, de Genève, à Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Boécourt, membre, avec signature collective à deux].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.