Informazioni su Valtech Développement Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Valtech Développement Sàrl
- Valtech Développement Sàrl ha sede a Delémont ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fabbricazione di macchine utensili».
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 25.02.2004.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 29.12.2008. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-110.546.100.
- Allo stesso indirizzo come Valtech Développement Sàrl sono iscritte 10 altre aziende attive. Queste includono: atelier karma, Kottelat, Electror SA, Jurappart Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.02.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Delémont
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.4.003.273-7
IDI/IVA
CHE-110.546.100
Ramo economico
Fabbricazione di macchine utensili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Etude, réalisation, conception, fabrication, montage et vente de machines industrielles.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Valtech Développement Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4804400, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Valtech Développement Sàrl, à Delémont, CH-670.4.003.273-7, Société à responsabilité limitée (FOSC no 52 du 15.03.2005, p. 9, publ. 2746652).
Modification des statuts:
11.12.2008.
Nouvelle adresse:
Rue St-Georges 6, 2800 Delémont.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit ou par courriel. Selon déclaration des gérants du 11.12.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne et signature radiée:
Houriet, Pierre-André, de Saint-Imier, à Les Brenets, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 5'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Graf, Patrick, de Aeschi bei Spiez, à Courtételle, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: à Delémont, associé et gérant, pour une part sociale de CHF 5'000.--];
Graf-Perez, Giuseppina, de Aeschi bei Spiez, à Courtételle, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: à Delémont, pour une part sociale de CHF 10'000.--].
Numero di pubblicazione: 2746652, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Valtech Développement Sàrl, à Delémont, CH-670.4.003.273-7, Etude, réalisation, conception, fabrication, montage et vente de machines industrielles. Société à responsabilité limitée (FOSC no 42 du 02.03.2004, p. 8, publ. 2148652).
Modification des statuts:
28.02.2005.
Inscription ou modification de personnes:
Graf-Perez, Giuseppina, de Aeschi bei Spiez, à Delémont, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 15'000.--];
Graf, Patrick, de Aeschi bei Spiez, à Delémont, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 5'000.--.
Numero di pubblicazione: 2148652, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Valtech Développement Sàrl, à Delémont, Rue Neuve 33, c/o Mme Giuseppina Graf-Perez, 2800 Delémont, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
20.02.2004.
But:
Etude, réalisation, conception, fabrication, montage et vente de machines industrielles.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Graf-Perez, Giuseppina, de Aeschi bei Spiez, à Delémont, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 15'000.--;
Houriet, Pierre-André, de Saint-Imier, à Les Brenets, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 5'000.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.