Indirizzo
c/o Mireille Surchat Chacon Canas
Chemin de la Combe 3
1095 Lutry
Informazioni su Valine Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Valine Sàrl
- Valine Sàrl opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale» ed è attualmente attiva. La sede è a Lutry.
- L’azienda è stata costituita nel 22.01.2003.
- Il 16.02.2016 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Valine Sàrl è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-109.883.878.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.01.2003
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lutry
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.032.852-0
IDI/IVA
CHE-109.883.878
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but le conseil en stratégie, management, marketing et vente dans les domaines tels que ceux des ICT, FMCG, paiements électroniques et des produits à valeur ajoutés; l'analyse des bases de donnée (Big Data), le Business et Customer Intelligence; l'import, l'export, la vente, la distribution de produits et services; la gestion de fanchises (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Valine Ltd liab. Co
- Andes Alpes Trading Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Valine Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2669895, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Valine Sàrl, à Lutry, CHE-109.883.878 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 8 février 2016.
Nouvelle raison de commerce:
Valine Sàrl(Valine Ltd liab. Co).
Nouveau but:
la société a pour but le conseil en stratégie, management, marketing et vente dans les domaines tels que ceux des ICT, FMCG, paiements électroniques et des produits à valeur ajoutés;
l'analyse des bases de donnée (Big Data), le Business et Customer Intelligence;
l'import, l'export, la vente, la distribution de produits et services;
la gestion de fanchises (pour but complet cf. statuts). Surchat Chacon Canas Mireille, qui n'est plus associée, cède ses 10 parts de CHF 100 à la gérante Chacon Surchat Vanessa, désormais à Lausanne, nouvelle associée. Signature individuelle est conférée à l'associé Chacon Canas Rodrigo, maintenant à Johanessburg (Afrique du Sud), nouveau gérant et président.
Numero di pubblicazione: 5030820, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Andes Alpes Trading Sàrl, à Paudex, CH-550-1032852-0, commerce de tout produit alimentaire (FOSC du 06.02.2003, p. 14/850028). Statuts modifiés le 27 mars 2009.
Nouvelle raison de commerce:
Valine Sàrl. Siège transféré à 1095 Lutry, chemin de la Combe 3, c/o Mireille Surchat Chacon Canas.
Nouveau but:
les conseils en marketing, finances, ventes, dans les domaines des télécommunications, technologies de l'information et informatique.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Selon déclaration de la gérante du 27 mars 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Le capital de CHF 20'000 est désormais divisé en 200 parts sociales de CHF 100.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. L'associé Chacon Canas Rodrigo, qui n'est plus gérant et dont la signature est radiée, est maintenant titulaire de 190 parts de CHF 100, et Surchat Chacon Canas Mireille de 10 parts de CHF 100. Signature individuelle est conférée à Chacon Surchat Vanessa, de Rue, à Lutry, gérante.
Numero di pubblicazione: 850028, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Andes Alpes Trading Sàrl, à Paudex, commerce de tout produit alimentaire, y compris de vin en bouteille et autres boissons (FOSC du 28.01.2003, p. 15). Complément. Apport en nature selon convention du 16 janvier 2003 : matériel informatique et de bureau pour CHF 10'598.25, somme imputée sur le capital social.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.