Indirizzo
c/o Rémi Duchemin
Chemin de Crételles 28
3975 Randogne
Informazioni su UTMB International Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu UTMB International Sàrl
- UTMB International Sàrl è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi sport». La sede si trova a Randogne.
- L’azienda è stata costituita nel 17.03.2017 e ha 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 23.02.2023.
- L’azienda UTMB International Sàrl è iscritta con l’IDI CHE-420.347.408.
Dirigenza (4)
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Catherine Causse Poletti,
Rémi Duchemin,
Michel Pierre Poletti
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.03.2017
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Crans-Montana
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.4.017.772-8
IDI/IVA
CHE-420.347.408
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exploitation commerciale de la marque UTMB à l'échelle internationale à travers l'organisation d'événements sportifs en direct, la vente de licences, la vente de franchises et de tous autres produits ou prestations ou services y relatifs (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 23.02.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: UTMB International Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005686259, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
UTMB International Sàrl, à Crans-Montana, CHE-420.347.408, société à responsabilité limitée (No. FOSC 110 du 10.06.2020, Publ. 1004907615).
Nouvelle adresse:
c/o Rémi Duchemin, Chemin de Crételles 28, 3975 Randogne. [biffé: Selon déclaration du 15.02.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.].
Inscription ou modification de personne(s):
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1004907615, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
UTMB International Sàrl, à Crans-Montana, CHE-420.347.408, société à responsabilité limitée (No. FOSC 97 du 20.05.2020, Publ. 1004894087).
Inscription ou modification de personne(s):
Duchemin, Rémi, ressortissant français, à Crans-Montana, directeur, avec signature individuelle [précédemment: à Lens].
Numero di pubblicazione: HR02-1004894087, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
UTMB International Sàrl, à Crans-Montana, CHE-420.347.408, société à responsabilité limitée (No. FOSC 57 du 22.03.2017, p.0, Publ. 3419339).
Nouvelle adresse:
c/o Laurent Gillioz, Route du Bouillet 2, 3971 Chermignon.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
OC Sport Suisse Sàrl (CHE-114.718.469), à Crans-Montana, associée, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
UTMB Group, société par actions simplifiée de droit français, à Chamonix-Mont-Blanc (FR), associée, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: AUTOUR DU MONT BLANC, société à responsabilité limitée de droit français, pour 100 parts sociales de CHF 100.00];
Causse épouse Poletti, Catherine, ressortissante française, à Chamonix-Mont-Blanc (FR), présidente des gérants, avec signature individuelle, [précédemment: directrice, avec signature individuelle];
Poletti, Michel, ressortissant français, à Chamonix-Mont-Blanc (FR), gérant, avec signature individuelle, [précédemment: directeur, avec signature individuelle];
Duchemin, Rémi, ressortissant français, à Lens, directeur, avec signature individuelle [précédemment: Duchemin , Rémi, gérant, avec signature individuelle, ].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.