Informazioni su UNIVERSAL PORTES SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu UNIVERSAL PORTES SA
- UNIVERSAL PORTES SA è una Società anonima con sede a Cousset. UNIVERSAL PORTES SA appartiene al settore «Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda UNIVERSAL PORTES SA è composta da 2 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 16.11.2021, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-112.491.734.
- Allo stesso indirizzo come UNIVERSAL PORTES SA sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Décor Sols Sàrl, Metalux Constructions SA.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.08.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Montagny (FR)
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.533.920-1
IDI/IVA
CHE-112.491.734
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fourniture, pose d'éléments de menuiserie et notamment de portes.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gefid Conseils SA | Marly | 30.08.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: UNIVERSAL PORTES SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005334950, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
UNIVERSAL PORTES SA, à Montagny (FR), CHE-112.491.734 (FOSC du 16.07.2020, p. 0/1004938461).
Nouvelle adresse:
Route du Centre 34, 1774 Cousset.
Personnes radiées:
Giroud Norbert Louis, administrateur, président, signature individuelle;
Jaquet Daniel, administrateur, signature individuelle.
Personnes inscrites modifiées:
Aigroz Romain Thibault, directeur, signature collective à deux, désormais administrateur, président, signature collective à deux;
Dos Santos Ramos Mauricio, procuration collective à deux, désormais administrateur, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004938461, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
UNIVERSAL PORTES SA, à Montagny (FR), CHE-112.491.734 (FOSC du 13.11.2019, p. 0/1004758377).
Personne radiée:
Cuany Hervé Lucien, procuration collective à deux.
Personnes inscrites modifiées:
Jaquet Daniel, administrateur, directeur, signature individuelle, maintenant de Villaz (fusion de commune), désormais administrateur, signature individuelle;
Aigroz Romain Thibault, procuration collective à deux, désormais directeur, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Dos Santos Ramos Maurício, du Portugal, à Cugy FR, procuration collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004758377, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
UNIVERSAL PORTES SA, à Montagny (FR), CHE-112.491.734 (FOSC du 29.03.2017, p. 0/3432903).
Personne inscrite modifiée:
Fiduciaire Jordan S.A. (CH-217-0133831-8), organe de révision, nouvelle raison sociale Gefid Conseils SA (CHE-107.877.335), maintenant à Marly.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.