Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Unique-Mem GmbH
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.03.2010
Cancellazione dal registro delle imprese
05.07.2022
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Wetzikon (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.034.994-5
IDI/IVA
CHE-115.563.287
Ramo economico
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von technischen Produkten, insbesondere im Bereich der Umwelt- und Medizintechnik sowie der Membranfilter. Die Gesellschaft kann überdies Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern oder die mit dem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und im In- und Ausland Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Unique-Mem AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Unique-Mem GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005512119, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unique-Mem GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-115.563.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304808). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Oxyphen GmbH, in Wetzikon ZH (CHE-108.814.159), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005304808, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unique-Mem GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-115.563.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005098989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lebherz, Matthias Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005098989, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unique-Mem GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-115.563.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser-Nieweg, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Gossau (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernert, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Lebherz, Matthias Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sproll, Dr. Stefan Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenbach (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rupperswil, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].