Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o UBS AG
Bahnhofstrasse 45
8001 Zürich
Informazioni su 'UNION' VALOREN AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.05.1959
Cancellazione dal registro delle imprese
08.06.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.927.414-1
IDI/IVA
CHE-102.670.028
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Erleichterung des Wertschriftenverkehrs als Eintragungsgesellschaft (Nominee), d.h. durch Veranlassung des Eintrags in den entsprechenden Registern in- und ausländischer Gesellschaften als Berechtigte an und aus auf den Namen lautenden Wertpapieren, Wertrechten und Bucheffekten in eigenem Namen, jedoch für Rechnung und Gefahr Dritter.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | <2004 | 07.06.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- 'UNION' SECURITIES LTD
- 'UNION' VALEURS SA
- "Union" Valoren AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: 'UNION' VALOREN AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4277775, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
'UNION' VALOREN AG, in Zürich, CHE-102.670.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, Publ. 2412599). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die UBS AG, in Zürich und Basel (CHE-101.329.561), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2412599, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
'UNION' VALOREN AG, in Zürich, CHE-102.670.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1058745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreher, Paul, von Wil AG, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kuonen, Hans Ruedi, von Guttet-Feschel, in Rothenburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hiestand, Patrick, von Altdorf UR, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rusterholz, Armin, von Richterswil, in Arni AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bretscher, Urs, von Winterthur, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eyer, Daniel, von Ried-Brig, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürst, Georg, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].
Numero di pubblicazione: 1058745, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
'UNION' VALOREN AG, in Zürich, CH-020.3.927.414-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7175094).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dammann, Jürg, von Sempach, in Bergdietikon, mit Kollektivprokura zu zweien.