Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Union Investment Privatbank AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.12.1995
Cancellazione dal registro delle imprese
20.01.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.006.790-8
IDI/IVA
CHE-108.447.397
Ramo economico
Esercizio delle banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Bank in der Schweiz, vor allem folgende Geschäfte: Anlageberatung und Vermögensverwaltung inklusive Führung von Depotkonten und Depotverwaltung; Entgegennahme fremder Gelder auf eigene Rechnung oder zu treuen Handen; An- und Verkauf von Wertpapieren, Investmentanteilen, Devisen, Noten, inklusive davon abgeleiteter Wertrechte, auf Rechnung Dritter und auf eigene Rechnung; Gewährung von Darlehen und Krediten; Kapitalmarktgeschäft; kann bankeigene Stiftungen oder Fonds errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben. Das Tätigkeitsgebiet erstreckt sich auf die Schweiz und das Ausland.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | <2004 | 19.01.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- GZ-Bank [Switzerland] Ltd
- GZ-Bank [Suisse] SA
- GZ-Bank Schweiz AG
- GZB-Bank Schweiz AG
- GZB-Finanzinstitut AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Union Investment Privatbank AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2650370, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Union Investment Privatbank AG, in Zürich, CH-020.3.006.790-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 22.12.2003, S. 27, Publ. 2042932). Die Vorschriften von Art. 748 OR sind eingehalten. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2042932, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Union Investment Privatbank AG, in Zürich, Betrieb einer Bank in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 12.08.2003, S. 19, Publ. 1125366). Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 15.12.2003 infolge Fusion mit der cosba private banking ag, in Zürich. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsbilanz per 30.06.2003 durch Universalsukzession auf die cosba private banking ag über.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köhn, Marianne, von Neftenbach, in Zürich, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Müller, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Oehningen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1125366, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Union Investment Privatbank AG, in Zürich, Betrieb einer Bank in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 24.06.2003, S. 20, Publ. 1049008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Francke, Roland, von Mühlethal, in Therwil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zofingen];
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.