Informazioni su Unimer SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Unimer SA
- Unimer SA è attualmente attiva e opera nel settore «Intermediari commerciali in vari settori». La sede si trova a Genève.
- L’azienda è stata costituita nel 13.06.1963.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 13.09.2023.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio GE con l’IDI CHE-102.319.192.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.06.1963
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.097.963-6
IDI/IVA
CHE-102.319.192
Ramo economico
Intermediari commerciali in vari settori
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Commerce international de tous produits ou matières premières, manufacturés ou non; participation à toutes entreprises financières, industrielles, commerciales et immobilières.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Vernier | 25.08.2016 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte SA | Genève | 12.08.2010 | 24.08.2016 | |
Gestoval Société Fiduciaire SA | Carouge (GE) | 28.07.2004 | 11.08.2010 | |
Fidutec Audit SA | Fribourg | <2004 | 27.07.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Unimer SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005837490, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Unimer SA, à Genève, CHE-102.319.192 (FOSC du 10.08.2023, p. 0/1005814280). Doutreleau Ludovic, de France, à Veyrier, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005814280, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Unimer SA, à Genève, CHE-102.319.192 (FOSC du 13.12.2021, p. 0/1005355897). Akkawi Ramona Nada n'est plus administratrice;
ses pouvoirs sont radiés.
Numero di pubblicazione: HR02-1005355897, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Unimer SA, à Genève, CHE-102.319.192 (FOSC du 07.12.2021, p. 0/1005351587).
Nouvelle adresse:
Rue de la Croix-d'Or 19, 1204 Genève.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.