Informazioni su Ulrich Beyeler GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ulrich Beyeler GmbH
- Ulrich Beyeler GmbH ha sede a Liestal ed è attiva. Essa opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza dell’azienda Ulrich Beyeler GmbH è composta da una persona.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 13.07.2015.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BL con l’IDI CHE-115.802.776.
- KINOORIS BAR GmbH, Rihm Holding AG, TIBAG Trust Insurance Broker AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.06.2010
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Liestal
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.4.013.839-4
IDI/IVA
CHE-115.802.776
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratungen und Gutachten in Bau- und Immobilienfragen, Liegenschaftsbewertungen und Bautreuhand. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Beyeler GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2265577, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ulrich Beyeler GmbH, in Liestal, CHE-115.802.776, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, S. 9, Publ. 5712948).
Domizil neu:
Kanonengasse 15, 4410 Liestal.
Numero di pubblicazione: 5712948, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ulrich Beyeler GmbH, in Liestal, CH-280.4.013.839-4, Kanonengasse 19, 4410 Liestal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.06.2010.
Zweck:
Beratungen und Gutachten in Bau- und Immobilienfragen, Liegenschaftsbewertungen und Bautreuhand. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen Einzelunternehmens 'Ulrich Beyeler, Architekt ETH SIA', in Liestal (CH-280.2.912.203-6), gemäss Vertrag vom 28.06.2010 und Bilanz per 01.01.2010 mit Aktiven von CHF 426'806.09 und Passiven von CHF 83'549.54 zum Preis von CHF 343'256.55, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 323'256.55 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebene Briefe. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Beyeler, Ulrich, von Guggisberg und Zürich, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.