Indirizzo
Via Casenzano 28
6575 Vairano
Informazioni su Ugo Clerici SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ugo Clerici SA
- Ugo Clerici SA con sede a Vairano è attiva. Ugo Clerici SA è attiva nel ramo «Construzione del soprassuolo».
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 25.10.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della azienda è CHE-106.878.102.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Ilaria Chiara Tilde Berri,
Marco Carlo Guglielmini,
Nicola Berri,
Roberto Berri
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.02.1975
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gambarogno
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-509.3.000.151-1
IDI/IVA
CHE-106.878.102
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo
L'esercizio, anche nella forma di impresa generale, di un'impresa di costruzioni edili ed in particolare l'esecuzione di lavori di costruzione di ogni genere, il risanamento di edifici e rustici, di manufatti e di opere di calcestruzzo, l'esecuzione di trasporti di ogni genere e di scavi meccanici, l'acquisto e la vendita di materiali per l'edilizia in genere; il noleggio di veicoli e macchinari. La società è autorizzata a costituire sia in Svizzera che all'estero succursali, società affiliate nonché fondazioni e potrà partecipare ad altre società. Essa può acquistare, amministrare e vendere immobili, sia in Svizzera che all'estero per uso proprio e/o per il raggiungimento dello scopo sociale. La società può concludere qualsiasi negozio giuridico in connessione con lo scopo principale.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TSB Fiduciaria Sagl | Pura | 25.10.2023 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CARUSO REVISIONE E CONSULENZA SAGL | Mendrisio | 05.09.2022 | 24.10.2023 | |
FIDO CONSULT REVISIONI SA | Grono | 29.06.2018 | 04.09.2022 | |
Ferrazzini & Partners SA | Locarno | <2004 | 28.06.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Clerici Ugo SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ugo Clerici SA
Numero di pubblicazione: HR02-1005868909, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Ugo Clerici SA, in Gambarogno, CHE-106.878.102, società anonima (Nr. FUSC 171 del 05.09.2022, Pubbl. 1005554736).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
CARUSO REVISIONE E CONSULENZA SAGL (CHE-460.221.498), in Mendrisio, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
TSB Fiduciaria Sagl (CHE-387.110.543), in Pura, ufficio di revisione.
Numero di pubblicazione: HR02-1005554736, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Ugo Clerici SA, in Gambarogno, CHE-106.878.102, società anonima (Nr. FUSC 64 del 01.04.2021, Pubbl. 1005140132).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
FIDO CONSULT REVISIONI SA (CHE-114.152.295), in Grono, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
CARUSO REVISIONE E CONSULENZA SAGL (CHE-460.221.498), in Mendrisio, ufficio di revisione.
Numero di pubblicazione: HR02-1005140132, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Ugo Clerici SA, in Gambarogno, CHE-106.878.102, società anonima (Nr. FUSC 132 del 10.07.2020, Pubbl. 1004934531).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Berri, Ilaria Chiara Tilde, da Verzasca, in Ascona, con procura individuale.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.