Informazioni su Udus AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Udus AG
- Udus AG è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario». La sede si trova a Altendorf.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 11.06.2019. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-112.521.252.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jürg Andreas Kropf,
Amelia van Graan,
Anthony Paul van Graan
i più recenti aventi diritto di firma
Jürg Andreas Kropf,
Amelia van Graan,
Anthony Paul van Graan
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.09.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Altendorf
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.029.079-0
IDI/IVA
CHE-112.521.252
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an schweizerischen und ausländischen Unternehmungen sowie deren Finanzierung, ferner den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (5)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Wichert Treuhand & Finanzcontrolling | Lachen | 23.04.2014 | 06.02.2017 | |
Saleo Consulting GmbH | Unterägeri | 31.08.2010 | 22.04.2014 | |
Sunstone Vermögen & Treuhand AG | Steinhausen | 13.10.2008 | 30.08.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Udus AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004647863, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Udus AG, in Altendorf, CHE-112.521.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3330995).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kropf, Jürg Andreas, von Wädenswil, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
van Graan, Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Bracknell (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Graan, Amelia, britische Staatsangehörige, in Bracknell (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3330995, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Udus AG, in Wollerau, CHE-112.521.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250967).
Statutenänderung:
27.01.2017.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Neuhof 6, 8852 Altendorf. Gemäss Erklärung vom 27.01.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleischmann, Markus, von Altendorf, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wichert Treuhand & Finanzcontrolling , in Lachen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kropf, Jürg Andreas, von Wädenswil, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3250967, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Udus AG, in Wollerau, CHE-112.521.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1464843).
Domizil neu:
c/o Fleischmann Consulting GmbH, Samstagernstrasse 64d, 8832 Wollerau.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.