Informazioni su Tysa Holding SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tysa Holding SA
- Tysa Holding SA opera nel settore «Esercizio di una società partecipate» ed è attualmente attiva. La sede è a Männedorf.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 09.01.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-100.066.560.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Tysa Holding SA: Crystalon Finanz AG, DSW Leitungsgesellschaft AG, NewTysa Holding AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Peter Dollinger,
Thomas Leo Friess,
Mathias Margreiter,
Felix Günthardt
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.06.1963
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Männedorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.927.189-1
IDI/IVA
CHE-100.066.560
CHE-116.285.599 IVA
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann zudem alle diejenigen Rechtsgeschäfte tätigen, die direkt und indirekt dem Gesellschaftszweck dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, und soweit die gesetzlichen Vorschriften erfüllt sind, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann, ob gegen Entgelt oder nicht, Transaktionen im Interesse von Aktionären der Gesellschaft oder anderen Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere diesen Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten bestellen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 09.01.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 13.09.2019 | 08.01.2023 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 12.09.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Tysa Holding Ltd
- Tysa Holding AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tysa Holding SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005646962, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005436393, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2019, Publ. 1004715426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchbauer, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Mils (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Swarovski, Mag. Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dollinger, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friess, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Mödling (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004715426, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tysa Holding SA, in Männedorf, CHE-100.066.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130283).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.