Informazioni su Turandot Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Turandot Sàrl
- Turandot Sàrl è una Società a garanzia limitata con sede a Territet. Turandot Sàrl appartiene al settore «Esercizio delle aziende gastronomiche» ed è attualmente attiva.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 31.07.2024.
- L’azienda Turandot Sàrl è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-225.688.011.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.11.2022
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Montreux
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.216.755-9
IDI/IVA
CHE-225.688.011
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la fourniture de services dans les domaines de la gastronomie et de la restauration, l'exploitation d'établissements publics, notamment restaurants et autres entreprises semblables, ainsi que la fabrication et le commerce de produits alimentaires et de boissons. Elle a également pour but l'exploitation d'une agence de voyage et toutes activités liées au tourisme, ainsi que toutes activités d'import-export de marchandises. Elle pourra en outre faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son but social et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires, notamment par la prise de participations dans des entreprises similaires. La société pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Turandot Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006098192, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Turandot Sàrl, à Montreux, CHE-225.688.011 (FOSC du 17.04.2024, p. 0/1006011580). Tran Minh Nhi cède 80 de ses 180 parts de CHF 100 à l'associée-gérante Hô Cao Thuy Diem, désormais titulaire de 100 parts de CHF 100. Tran Minh Nhi reste titulaire de 100 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: HR02-1006011580, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Turandot Sàrl, à Montreux, CHE-225.688.011 (FOSC du 14.07.2023, p. 0/1005796204). Sheng Kan, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 100 parts de CHF 100 à l'associé-gérant Tran Minh Nhi, désormais titulaire de 140 parts de CHF 100. Lyu Zheng cède ses 60 parts de CHF 100, par 40 parts à l'associé-gérant Tran Minh Nhi, désormais titulaire de 180 parts de CHF 100, et par 20 parts de CHF 100 à Hô Cao Thuy Diem, de Vietnam, à Villeneuve (VD), nouvelle associée-gérante avec signature individuelle, titulaire de 20 parts de CHF 100. Tran Minh Nhi, maintenant à Villeneuve (VD), est nommé président et signe désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: HR02-1005796204, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Turandot Sàrl, à Montreux, CHE-225.688.011 (FOSC du 18.01.2023, p. 0/1005655603).
Nouvelle adresse:
Avenue de Chillon 52, 1820 Territet. Lyu Zheng cède 40 de ses 100 parts de CHF 100 à Tran Minh Nhi, de Bern, à Zollikofen, nouvel associé-gérant avec signature collective à deux, avec Sheng Kan, titulaire de 40 parts de CHF 100. Lyu Zheng reste titulaire de 60 parts de CHF 100.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.