Indirizzo
c/o Fiduciaire Edmond Favre SA
Rue De-Candolle 11
1205 Genève
Informazioni su Tulipano SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tulipano SA
- Tulipano SA con sede a Genève è attiva. Tulipano SA è attiva nel ramo «Commercio di beni di consumo».
- La dirigenza dell’azienda Tulipano SA fondata il 27.05.1988 è composta da una persona.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 25.02.2021.
- L’azienda Tulipano SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-101.465.939.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Apér'House Recordings Sàrl, ART DIAMONDS SA, Audit & Compliance Solutions (ACS) Sàrl.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.05.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.437.988-8
IDI/IVA
CHE-101.465.939
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Achat, vente, fabrication et représentation d'articles de bijouterie, d'horlogerie et de joaillerie ainsi que commerce de diamants et de pierres précieuses.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GAS Global Audit Services SA | Genève | <2004 | 28.12.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tulipano SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005110416, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Tulipano SA, à Genève, CHE-101.465.939 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.
Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier, téléfax ou e-mail) s'ils sont connus, à défaut Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 11.02.2021.
Numero di pubblicazione: 918137, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Tulipano SA, à Genève, CH-660-0437988-8 (FOSC du 29.12.2011, p. 0/6484372). Gaspari Maria n'est plus administratrice;
ses pouvoirs sont radiés. Favre Michel, jusqu'ici vice-président, reste seul administrateur et continue à signer individuellement.
Numero di pubblicazione: 6484372, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Tulipano SA, à Genève, CH-660-0437988-8 (FOSC du 18.08.1997, p. 5945).
Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée ou courriel s'ils sont connus. Nouveaux statuts du 15.12.2011. Chesaux Pierre, décédé, n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Favre Michel signe désormais individuellement. Selon déclaration du 15.12.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. GAS Global Audit Services SA (anciennement 'Planicosa SA') n'est plus organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.