Indirizzo
c/o Davina Grundemann-Falkenberg
Punt Muragl 7
7503 Samedan
Informazioni su Tugurium Verwaltungs-Aktiengesellschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tugurium Verwaltungs-Aktiengesellschaft
- Tugurium Verwaltungs-Aktiengesellschaft opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva. La sede è a Samedan.
- Tugurium Verwaltungs-Aktiengesellschaft è stata costituita nel 27.09.1967.
- Il 03.01.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone GR con l’IDI CHE-102.858.282.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dr. Marcel Anton Widrig,
Andreas Michael von Erlach,
Davina Grundemann-Falkenberg
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Marcel Anton Widrig,
Andreas Michael von Erlach,
Davina Grundemann-Falkenberg
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.09.1967
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Samedan
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.002.274-5
IDI/IVA
CHE-102.858.282
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Dauernde Verwaltung von Beteiligungen an andern Unternehmungen und von Wertschriften, ferner Durchführung von Finanzierungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Erwin Koller Wirtschaftsprüfung & Wirtschaftsberatung | Männedorf | 22.10.2008 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 16.11.2004 | 21.10.2008 | |
Willy Bühler & Co Treuhand und Revisions AG | Zürich | <2004 | 15.11.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Tugurium Verwaltungs-AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tugurium Verwaltungs-Aktiengesellschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005372447, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Tugurium Verwaltungs-Aktiengesellschaft, in Samedan, CHE-102.858.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005132322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Erlach, Dr. Rudolf, von Bern, in Küsnacht (ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widrig, Dr. Marcel, von Bad Ragaz, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Erlach, Andreas, von Bern, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005132322, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Tugurium Verwaltungs-Aktiengesellschaft, in Samedan, CHE-102.858.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721748).
Statutenänderung:
16.03.2021.
Aktien neu:
4'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 4'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Numero di pubblicazione: HR02-1004721748, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Tugurium Verwaltungs-Aktiengesellschaft, in Samedan, CHE-102.858.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2018, Publ. 1004484135).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Erlach, Dr. Rudolf, von Bern, in Küsnacht (ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Widrig, Dr. Marcel, von Bad Ragaz, in Zumikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.