Informazioni su ttwe schweiz ag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ttwe schweiz ag
- ttwe schweiz ag da Kaiseraugst opera nel ramo «Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda ttwe schweiz ag è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 22.04.2015.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 17.11.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: ttwe schweiz ag.
- SAG Sunshine I Switzerland Holding AG, SAG Sunshine II Switzerland Holding AG, Solvias AG hanno lo stesso indirizzo come ttwe schweiz ag.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.04.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kaiseraugst
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.039.577-5
IDI/IVA
CHE-307.056.581
Ramo economico
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vertrieb und Service von Temperatur- und Klimaprüfschränken, begehbaren Klimakammern sowie Kühlzellen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ttwe schweiz ag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005887856, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ttwe schweiz ag, in Kaiseraugst, CHE-307.056.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589899).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Dominik, von Basel, in Oberwil (BL), mit Einzelunterschrift [bisher: in Liestal].
Numero di pubblicazione: HR02-1004589899, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ttwe schweiz ag, in Kaiseraugst, CHE-307.056.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, S.0, Publ. 2119883).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüsthoff, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Hohenstein (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habich, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Weilburg (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2119883, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ttwe schweiz ag, in Kaiseraugst, CHE-307.056.581, Römerpark 2, 4303 Kaiseraugst, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2015.
Zweck:
Vertrieb und Service von Temperatur- und Klimaprüfschränken, begehbaren Klimakammern sowie Kühlzellen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 16.04.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Habich, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Weilburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wüsthoff, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Hohenstein (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Klein, Dominik, von Basel, in Liestal, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.