Indirizzo
c/o Martina Stefanie Leuthold
Crestannes 7
7270 Davos Platz
Informazioni su TSP - Translations GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu TSP - Translations GmbH
- TSP - Translations GmbH con sede a Davos Platz è attiva. TSP - Translations GmbH è attiva nel ramo «Servizi traduzioni».
- TSP - Translations GmbH ha 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 21.01.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GR è il seguente: CHE-137.163.097.
Dirigenza (2)
Amministrazione
Martina Stefanie Leuthold Lehmann,
Patrizia Antonia Charlotte Spelzini
i più recenti aventi diritto di firma
Martina Stefanie Leuthold Lehmann,
Patrizia Antonia Charlotte Spelzini
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.02.2011
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Davos
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.4.002.937-9
IDI/IVA
CHE-137.163.097
Ramo economico
Servizi traduzioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung eines Übersetzungsbüros; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: TSP - Translations GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005386768, Ufficio del registro di commercio Grigioni
TSP - Translations GmbH, in St. Moritz, CHE-137.163.097, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, S.0, Publ. 6922592).
Statutenänderung:
14.01.2022.
Sitz neu:
Davos.
Domizil neu:
c/o Martina Stefanie Leuthold, Crestannes 7, 7270 Davos Platz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spelzini-Huser, Margrit, von Sagogn, in St. Moritz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold, Martina Stefanie, von Davos, in Davos, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6922592, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
TSP - Translations GmbH, in St. Moritz, CH-350.4.002.937-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2011, S. 8, Publ. 6050554).
Domizil neu:
c/o RBT AG , Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz.
Numero di pubblicazione: 6050554, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
TSP - Translations GmbH, in St. Moritz, CH-350.4.002.937-9, c/o RBT AG, Via Mulin 4, 7500 St. Moritz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2011.
Zweck:
Führung eines Übersetzungsbüros;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Spelzini, Patrizia Antonia Charlotte, von Sagogn, in Costa Masnaga (IT), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Spelzini-Huser, Margrit, von Sagogn, in St. Moritz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.