Informazioni su Tschudin Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tschudin Immobilien AG
- Tschudin Immobilien AG è attualmente attiva e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a Lausen.
- La dirigenza dell’azienda Tschudin Immobilien AG fondata il 03.10.1951 è composta da 4 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 09.04.2019.
- L’azienda Tschudin Immobilien AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-107.785.006.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Patrick Tschudin,
Catherine Wittlin-Tschudin,
Hans Tschudin-Didierlaurent,
Denise Tschudin-Didierlaurent
i più recenti aventi diritto di firma
Patrick Tschudin,
Catherine Wittlin-Tschudin,
Hans Tschudin-Didierlaurent,
Denise Tschudin-Didierlaurent
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.10.1951
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausen
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.915.416-8
IDI/IVA
CHE-107.785.006
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung, die Belehnung, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte einehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG | Liestal | 27.03.2019 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger Treuhand AG | Thürnen | <2004 | 26.03.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Tschudin Immobilien AG.
- Metzgerei Tschudin AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tschudin Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004606555, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Tschudin Immobilien AG, in Lausen, CHE-107.785.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2019, Publ. 1004596999).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittlin, Catherine, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tschudin, Catherine].
Numero di pubblicazione: HR02-1004596999, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Tschudin Immobilien AG, in Lausen, CHE-107.785.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S.6, Publ. 5467390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneeberger Treuhand AG (CH-280.3.918.222-4), in Thürnen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG (CHE-113.952.407), in Liestal, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5467390, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Metzgerei Tschudin AG, in Lausen, CH-280.3.915.416-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 14.10.2003, S. 4, Publ. 1213288).
Statutenänderung:
11.01.2010.
Firma neu:
Tschudin Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung, die Belehnung, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte einehen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Aktiven (inkl. Liegenschaften GB Lausen Parz. 17 und 1239) von CHF 718'908.55 und Passiven von CHF 107'141.15 der Einzelfirma 'Hans Tschudin-Thommen', in Lausen. Aktivenüberschuss CHF 611'767.40, wovon CHF 270'000.-- auf das Aktienkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschudin, Paul, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudin-Thommen, Louise, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudin, Patrick, von Lausen, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudin, Catherine, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudin-Didierlaurent, Hans, von Lausen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.