Indirizzo
c/o Make AG
Schützenstrasse 19
3627 Heimberg
Informazioni su Trimex AG, Heimberg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Trimex AG, Heimberg
- Trimex AG, Heimberg ha sede a Heimberg ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- Trimex AG, Heimberg è stata costituita nel 23.01.1964.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 20.02.2020.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-102.583.642.
- 3 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Derap AG, Derap Monorail Systems AG, Make AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Beatrice Würsch-Keller,
Christina Keller-Bürki,
Peter Keller,
Urs Keller
i più recenti aventi diritto di firma
Beatrice Würsch-Keller,
Christina Keller-Bürki,
Peter Keller,
Urs Keller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.01.1964
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Heimberg
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.008.200-0
IDI/IVA
CHE-102.583.642
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Liegenschaften, Maschinen und Apparaten sowie die Erbringung von Architekturleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem in Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ERTA Gastro GmbH | Aarwangen | <2004 | 25.05.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Trimex AG, Heimberg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004834669, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Trimex AG, Heimberg, in Heimberg, CHE-102.583.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3982011).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Urs, von Herdern, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kenwood CA (US)].
Numero di pubblicazione: 3982011, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Trimex AG, Heimberg, in Heimberg, CHE-102.583.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2009, Publ. 5035334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Max, von Herdern, in Heimberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Keller-Amatter, Erika, von Herdern, in Heimberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsch-Keller, Beatrice, von Killwangen, in Heimberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Keller, Christina, von Herdern, in Heimberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Peter, von Herdern, in Heimberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Keller, Urs, von Herdern, in Kenwood CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kenwood/California (USA), ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5035334, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Trimex AG, Heimberg, in Heimberg, CH-092.3.008.200-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2000, S. 326).
Statutenänderung:
24.04.2009.
Domizil neu:
c/o Make AG, Schützenstrasse 19, 3627 Heimberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Liegenschaften, Maschinen und Apparaten sowie die Erbringung von Architekturleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Der Hinweis auf die Streichung der Bestimmungen über die Sacheinlage und -übernahme wird von Amtes wegen gestrichen, da nicht in den Auszug gehörend.] [bisher: Die Bestimmungen über die Sacheinlage und -übernahme im Zusammenhang mit der Gründung vom 23.10.1963 sind aus den Statuten gestrichen worden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die Bestimmung über 'weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt' wird von Amtes wegen gestrichen, da nicht in den Auszug gehörend.] [bisher: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].[Die Bestimmung über die 'Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder' wird von Amtes wegen gestrichen, da nicht in den Auszug gehörend.] [bisher: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jarev GmbH, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Peter, von Lanzenneunforn (Herdern), in Heimberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Hebligen].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.