Informazioni su tribus verkehrsplanung ag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu tribus verkehrsplanung ag
- tribus verkehrsplanung ag con sede a Dübendorf è attiva. tribus verkehrsplanung ag è attiva nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- L’azienda è stata costituita nel 20.06.2011.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 27.06.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: tribus verkehrsplanung ag.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Marc Pianzola,
Daniel Bärlocher,
Alain Kutter,
Stefan Andreas Oess,
Rudolf Bütler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.06.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Dübendorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.036.684-8
IDI/IVA
CHE-346.405.478
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Ingenieur- und Planungsarbeiten im Bereich der Verkehrs- und Raumplanung und die Planung und Realisierung von Verkehrsanlagen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Villiger Treuhand AG | Biberist | 27.06.2024 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Alltax AG Wirtschaftsprüfung | Basel | 13.09.2021 | 26.06.2024 | |
TC Costa AG | Dietlikon | 07.04.2014 | 12.09.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: tribus verkehrsplanung ag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006068395, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
tribus verkehrsplanung ag, in Dübendorf, CHE-346.405.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villiger Treuhand AG (CHE-106.931.736), in Biberist, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005843333, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
tribus verkehrsplanung ag, in Dübendorf, CHE-346.405.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005798715).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kutter, Alain, von Biel/Bienne, in Täuffelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Pianzola, Marc, von Brig-Glis, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005798715, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
tribus verkehrsplanung ag, in Dübendorf, CHE-346.405.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2023, Publ. 1005667761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaul, Hermann Edwin, von Zürich, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Daniel, von Binningen, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kutter, Alain, von Biel/Bienne, in Täuffelen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.