Succursale (1)
Informazioni su Tribus Urbaines SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tribus Urbaines SA
- Tribus Urbaines SA ha sede a Lausanne ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza».
- La dirigenza dell’azienda Tribus Urbaines SA è composta da 2 persone.
- Il 19.07.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-180.177.195.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.12.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.170.905-8
IDI/IVA
CHE-180.177.195
Ramo economico
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but de sublimer la beauté et de renforcer le bien être de ses client.e.s., de les conseiller dans ces domaines ainsi que de proposer des prestations de coiffure, de maquillage et d'esthétique et la vente de cosmétiques et autres accessoires (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BfB Fidam révision SA | Renens (VD) | 10.08.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Tribus Urbaines Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tribus Urbaines SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006089662, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Tribus Urbaines SA, à Lausanne, CHE-180.177.195 (FOSC du 18.03.2024, p. 0/1005988297). Kaeser Olivier n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Makela Samouiller Sylvie, qui n'est plus présidente, signe désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: HR02-1005988297, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Tribus Urbaines SA, à Lausanne, CHE-180.177.195 (FOSC du 16.08.2023, p. 0/1005817931). Duflot (nom d'usage Boutillon) Caroline n'est plus administratrice;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005817931, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Tribus Urbaines SA, à Lausanne, CHE-180.177.195 (FOSC du 17.04.2023, p. 0/1005725456). Statuts modifiés le 23.06.2023. Le capital-actions de CHF 125'000 a été libéré à concurrence de CHF 30'000 par conversion de fonds propres librement disponibles.
Capital-actions:
CHF 125'000, libéré à concurrence de CHF 125'000, divisé en 12'500 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Stumpe Florence n'est plus administratrice;
sa signature est radiée.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.