Indirizzo
Via Gen. Enrico Dufour 6
6830 Chiasso
Informazioni su Tramo SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tramo SA
- Tramo SA è una Società anonima con sede a Chiasso. Tramo SA appartiene al settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Tramo SA è composta da 6 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 14.11.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Tramo SA.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: Provetex SA, Reska SA, Tramo Contract SA.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Stefano Gaetano Pistilli,
Arnaldo Vivoli,
Daniele Lardi,
David Marincic,
Yojiro Sugiki
i più recenti aventi diritto di firma
Stefano Gaetano Pistilli,
Arnaldo Vivoli,
David Marincic,
Yojiro Sugiki
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.08.1984
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Chiasso
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-524.3.004.627-3
IDI/IVA
CHE-107.909.001
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo
La detenzione di partecipazioni e interessenze in altre società ed enti di qualsiasi tipo e oggetto, con la possibilità di finanziare direttamente o indirettamente società del gruppo o società terze provvedendo anche alla loro locazione e/o vendita. L'esercizio di spedizioni e trasporti in genere; l'organizzazione di fiere, eventi e manifestazioni, con conseguente attività di trasporto, montaggio e smontaggio del materiale necessario. La società potrà concludere tutti quegli affari ritenuti necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'acquisizione di immobili destinati alle attività aziendali. Essa potrà inoltre aprire succursali in Svizzera o all'estero.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Lugano | 14.11.2023 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Lugano | 30.04.2018 | 13.11.2023 | |
TALENTURE FIDUCIARIA SA | Lugano | 17.03.2017 | 29.04.2018 | |
Fidea SA in liquidazione | Chiasso | <2004 | 16.03.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tramo SA
Numero di pubblicazione: HR02-1005884589, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Tramo SA, in Chiasso, CHE-107.909.001, società anonima (Nr. FUSC 187 del 27.09.2023, Pubbl. 1005847089).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Pedrazzini, Massimo Guglielmo, da Campo (Vallemaggia), in Lugano, presidente, con firma individuale;
Di Maggio, Giovanni, cittadino italiano, in Milano (IT), delegato, con firma individuale;
Galantino, Andrea, cittadino italiano, in Cogliate (IT), membro, con firma individuale;
Lazzari, Elena, cittadina italiana, in Villa Guardia (IT), membro, con firma individuale;
Ernst & Young SA (CHE-475.755.395), in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Pistilli, Stefano Gaetano, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma individuale;
Marincic, David, da Vezia, in Novazzano, membro, con firma individuale;
Sugiki, Yojiro, cittadino giapponese, in Firenze (IT), membro, con firma individuale;
Vivoli, Arnaldo, cittadino italiano, in Sesto Fiorentino (IT), membro, con firma individuale;
Di Maggio, Giovanni, cittadino italiano, in Milano (IT), membro, senza diritto di firma;
Lardi, Daniele, da Poschiavo, in Breganzona (Lugano), membro, senza diritto di firma;
Deloitte AG (CHE-193.020.143), in Lugano, ufficio di revisione.
Numero di pubblicazione: HR02-1005847089, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Tramo SA, in Chiasso, CHE-107.909.001, società anonima (Nr. FUSC 57 del 22.03.2023, Pubbl. 1005706703).
Statuti modificati:
20.09.2023.
Nuove azioni:
100'000 azioni nominative da CHF 1.00 [finora: 100 azioni nominative da CHF 1'000.00]. Riduzione del capitale azionario di CHF 12'000.00 mediante annullamento di 12'000 azioni nominative da CHF 1.00. Il capitale azionario è stato simultaneamente aumentato mediante l'emissione di 12'000 azioni nominative da CHF 1.00 interamente liberate.
Numero di pubblicazione: HR02-1005706703, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Tramo SA, in Chiasso, CHE-107.909.001, società anonima (Nr. FUSC 94 del 16.05.2022, Pubbl. 1005474629).
Statuti modificati:
16.03.2023.
Nuovo scopo:
La detenzione di partecipazioni e interessenze in altre società ed enti di qualsiasi tipo e oggetto, con la possibilità di finanziare direttamente o indirettamente società del gruppo o società terze provvedendo anche alla loro locazione e/o vendita. L'esercizio di spedizioni e trasporti in genere;
l'organizzazione di fiere, eventi e manifestazioni, con conseguente attività di trasporto, montaggio e smontaggio del materiale necessario. La società potrà concludere tutti quegli affari ritenuti necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'acquisizione di immobili destinati alle attività aziendali. Essa potrà inoltre aprire succursali in Svizzera o all'estero.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.