Informazioni su Träumli AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Träumli AG
- Träumli AG con sede a Seelisberg è attiva. Träumli AG è attiva nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 21.02.2018.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 13.07.2023.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone UR con l’IDI CHE-296.570.038.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.02.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Seelisberg
Ufficio del registro di commercio
UR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-120.3.000.295-9
IDI/IVA
CHE-296.570.038
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Restaurants, insbesondere des Restaurants Täumli in Seelisberg UR, Hotels, Caterings, die Produktion und den Vertrieb von Lebensmitteln, Handel sowie das Ausführen von Logistikdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, wie Ladengeschäfte betreiben, Konsumgüter vertreiben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, mieten oder pachten oder vermieten und verpachten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten zugunsten von Konzerngesellschaften und Dritten zur Verfügung stellen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Kronenberger Treuhand AG | Luzern | 02.11.2020 | 12.07.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Träumli AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005794581, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Träumli AG, in Seelisberg, CHE-296.570.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2020, Publ. 1005012615). Gemäss Erklärung vom 06.07.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher, Dominik, von Trachselwald, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vörös, Samuel Gianni, von St. Gallen, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberger Treuhand AG (CHE-107.477.651), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Adrian, von Holderbank (SO), in Seelisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005012615, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Träumli AG, in Seelisberg, CHE-296.570.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676703). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 19.02.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronenberger Treuhand AG (CHE-107.477.651), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004676703, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Träumli AG, in Seelisberg, CHE-296.570.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2018, Publ. 4076785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schori, Hans, von Seedorf (BE), in Seelisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.