Informazioni su Tout S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tout S.A.
- Tout S.A. ha sede a Bulle, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione di altre macchine».
- La dirigenza dell’azienda Tout S.A. è composta da una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 09.04.2010. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio FR con l’IDI CHE-103.589.452.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.06.1992
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bulle
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.431.146-2
IDI/IVA
CHE-103.589.452
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrication et distribution de tous produits liés avec la ventilation et le filtrage, ainsi qu'achat, vente, exploitation et représentation de tous brevets, droits et licences se rapportant au but de la société, en Suisse et à l'étranger
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Tout SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tout S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5579438, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Tout S.A., à Bulle, CH-217-0431146-2, fabrication et distribution de tous produits liés avec la ventilation et le filtrage, etc. (FOSC du 17.08.2009, p. 8). Dénervaud Gabriel n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 27.02.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: 5198546, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Tout S.A., à Bulle, CH-217-0431146-2, la fabrication et la distribution de tous produits liés avec la ventilation et le filtrage. (FOSC du 12.12.2005, p. 6).
Nouveau but:
fabrication et distribution de tous produits liés avec la ventilation et le filtrage, ainsi qu'achat, vente, exploitation et représentation de tous brevets, droits et licences se rapportant au but de la société, en Suisse et à l'étranger (cf. statuts pour but complet).
Communication aux actionnaires:
par écrit, fax ou courriel. La clause d'apport du 23.06.1992 est abrogée. Statuts modifiés le 26.06.2009.
Numero di pubblicazione: 3144114, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Tout S.A., à Bulle, CH-217-0431146-2, la fabrication et la distribution de tous produits liés avec la ventilation et le filtrage. (FOSC du 14.09.2001, p. 7177). Schöpfer André, administrateur unique, a démissionné, sa signature est radiée. Progin René, de Misery-Courtion, à Bulle, est nommé administrateur unique avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.