Succursale (1)
Informazioni su Tony Güller SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tony Güller SA
- Tony Güller SA da Gordola opera nel ramo «Commercio di beni di consumo» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 03.02.1981.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 19.01.2021.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio TI è il seguente: CHE-107.991.020.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.02.1981
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gordola
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-249.3.001.687-8
IDI/IVA
CHE-107.991.020
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo
Il commercio con articoli di ceramica, compresa qualsiasi attività connessa con questa attività in Svizzera e all'estero. La società può costituire filiali e succursali nonché in Svizzera e all'estero, così come partecipare a società aventi scopo analogo. In maniera generale, la società potrà interessarsi a tutti gli affari commerciali, finanziari ed esercitare tutte le transazioni in rapporto diretto o indiretto al suo scopo.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaria Terme SA | Minusio | 06.09.2004 | 09.03.2014 | |
Mag Fiduciaria SA | Losone | <2004 | 05.09.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Anton Güller SA
- Anton Güller AG
- Güller Anton AG
- Güller Danilo AG
- Güller Tony AG
- Tony Güller AG.
- Güller SA
- Güller S.A.
- Terrati SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tony Güller SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005077662, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Anton Güller SA, in Ascona, CHE-107.991.020, società anonima (Nr. FUSC 165 del 26.08.2016, p.0, Pubbl. 3023533).
Statuti modificati:
10.12.2020. 17.12.2020. 13.01.2021.
Nuova ditta:
Tony Güller SA.
Nuova sede:
Gordola.
Nuovo recapito:
Via Burio 24, 6596 Gordola.
Nuovo scopo:
ll commercio di tutto il fabbisogno per: il mercato della ceramica, l'elettronica industriale, il trattamento termico e per i laboratori di analisi. Compresa qualsiasi attività connessa con questa attività in Svizzera e all'estero ed Import Export. La società può costituire filiali e succursali nonché in Svizzera e all'estero, così come partecipare a società aventi scopo analogo. In maniera generale, la società potrà interessarsi a tutti gli affari commerciali, finanziari ed esercitare tutte le transazioni in rapporto diretto o indiretto al suo scopo.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante pubblicazione nel FUSC.
Nuova limitazione della trasferibilità:
[La restrizione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata (art. 685a cpv. 3 CO).].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Güller, Anton, da Würenlos, in Ascona, amministratore unico, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Güller, Danilo, da Würenlos, in Gordola, amministratore unico, con firma individuale.
Numero di pubblicazione: 3023533, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Anton Güller SA, in Ascona, CHE-107.991.020, società anonima (FUSC no. 47 del 10.03.2014, Pubbl. 1387881).
Nuovo recapito:
Via Ferrera 56, 6612 Ascona.
Numero di pubblicazione: 1387809, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Anton Güller AG, in Hägendorf, CHE-107.991.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2007, S. 17, Publ. 4005504). Die Gesellschaft wird infolge Sitzverlegung nach Ascona, neu firmierend mit 'Anton Güller SA', im Handelsregister des Kantons Tessin eingetragen. Sie wird demnach im Handelsregister des Kantons Solothurn von Amtes wegen gelöscht.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.