Informazioni su Tino Walz-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tino Walz-Stiftung
- Tino Walz-Stiftung ha sede a Zuoz ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 15.03.2000.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 10.10.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Tino Walz-Stiftung è iscritta nel cantone GR con l’IDI CHE-110.462.555.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.03.2000
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zuoz
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.7.000.589-0
IDI/IVA
CHE-110.462.555
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt, vorwiegend im Kanton Graubünden kulturelle Aktivitäten wie Ausstellungen, Vorträge, Konzerte, Theateraufführungen, Konferenzen usw. durchzuführen und /oder zu unterstützen, Publikationen kultureller Art zu fördern und/oder selber herauszugeben sowie Aufgaben des Bündner Heimatschutzes zu unterstützen. Die Stiftung kann Liegenschaften mieten und Grundeigentum erwerben. Den Begünstigten stehen gegenüber der Stiftung keinerlei Rechtsansprüche zu.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Center AG | Chur | 26.09.2008 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dani Invest AG | Baar | 08.05.2006 | 25.09.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Walz Tino-Stiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tino Walz-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005857021, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Tino Walz-Stiftung, in Zuoz, CHE-110.462.555, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardelli, Dora, von Bregaglia, in Winterthur, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Planta, Dr. Flurin, von Zuoz und Chur, in Domleschg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Guadagnini, Jeannette, von Jonen, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005670860, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Tino Walz-Stiftung, in Zuoz, CHE-110.462.555, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3993051).
Domizil neu:
Chesa Planta, Plaz 12, 7524 Zuoz [Behördliche Umadressierung].
Numero di pubblicazione: 3993051, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Tino Walz-Stiftung, in Zuoz, CHE-110.462.555, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3873547).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedretti, Diana, von Celerina/Schlarigna, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.