Informazioni su Tingle AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tingle AG
- Tingle AG ha sede a Rüschlikon ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Fornitura di servizi informatici».
- L’azienda è stata costituita nel 15.06.2010.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 18.12.2015. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è CHE-115.755.674.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.06.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rüschlikon
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.035.294-4
IDI/IVA
CHE-115.755.674
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen; Vermittlung und Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Unternehmensberatung und Informationstechnologie; Konzeption, Entwicklung und Realisierung von Projekten und Produkten; Handel mit Waren aller Art; Durchführung von Provisions- und Vermittlungsgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TEBOR Treuhand AG | Zug | 21.06.2010 | 01.10.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Tingle Ltd.
- Tingle SA
- Feiwritz Switzerland AG
- Walter Buschta AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tingle AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2548933, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tingle AG, in Zürich, CHE-115.755.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, Publ. 1448275).
Statutenänderung:
10.12.2015.
Sitz neu:
Rüschlikon.
Domizil neu:
Oberer Rütiweg 2, 8803 Rüschlikon.
Numero di pubblicazione: 1448275, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Feiwritz (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-115.755.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, Publ. 1105165).
Statutenänderung:
03.04.2014.
Firma neu:
Tingle AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Tingle SA) (Tingle Ltd.).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buschta, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Turnes, Jon, von Schiers, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Martin , österreichischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1105165, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Feiwritz (Switzerland) AG, in Zürich, CH-020.3.035.294-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2011, Publ. 6396162). Gemäss Erklärung vom 26.08.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tebor Treuhand AG (CH-170.3.013.265-9), in Zug, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.