Informazioni su TiBBS Schweiz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu TiBBS Schweiz AG
- TiBBS Schweiz AG a Winterthur è una Società anonima nel ramo «Altri servizi sociali». TiBBS Schweiz AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 06.08.2007.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 09.05.2019. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- TiBBS Schweiz AG è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-113.761.830.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Denis Marcel Bitterli,
Barbara Omoruyi,
Ernest Evbaziegbere Omoruyi
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.08.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Winterthur
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.031.319-5
IDI/IVA
CHE-113.761.830
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt auf einer nicht-gewinnorientierten Basis die Führung von privaten Tagesschulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorten und weiteren Bildungsangeboten im Bereich Kinder- und Erwachsenenbildung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten sowie Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen erwerben, halten, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gasser Wepf & Partner AG | Meilen | 10.08.2007 | 08.05.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: TiBBS Schweiz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004626087, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TiBBS Schweiz AG, in Winterthur, CHE-113.761.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2017, S.0, Publ. 3589707).
Statutenänderung:
20.02.2018.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich, sofern das Gesetz oder die Statuten nichts Abweichendes vorschreiben. Als schriftliche Mitteilung, bzw. Zustimmung gilt eine Mitteilung oder Zustimmung per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 04.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser und Partner Treuhand & Immobilien AG (CHE-107.433.932), in Meilen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omoruyi, Ernest, von Glarus Süd, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schwanden (GL), in Zürich];
Omoruyi, Barbara, von Glarus Süd, in Winterthur, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schwanden (GL), in Zürich].
Numero di pubblicazione: 3589707, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TiBBS Schweiz AG, in Schwerzenbach, CHE-113.761.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611107).
Statutenänderung:
07.06.2017.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Am Iberghang 60, 8405 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne, Felix, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1611107, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TiBBS Schweiz AG, in Schwerzenbach, CHE-113.761.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2012, Publ. 6528940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Esther, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser und Partner Treuhand & Immobilien AG (CHE-107.433.932), in Meilen, Revisionsstelle [bisher: Gasser und Partner AG für Treuhand und Beratung];
Bitterli, Denis Marcel, von Zürich, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.