Indirizzo
c/o Jean-Pierre Thuillard
Chemin des Artisans 8
1616 Attalens
Succursale (1)
Informazioni su Thuillard SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Thuillard SA
- Thuillard SA è attualmente attiva e opera nel settore «Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)». La sede si trova a Attalens.
- Thuillard SA ha 3 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 09.10.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-106.125.020.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: Artisanat et Projets Sàrl, Immo Veveyse SA, IngCo Developpement Sàrl.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.02.1995
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Attalens
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-232.0.740.018-3
IDI/IVA
CHE-106.125.020
Ramo economico
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'une entreprise de plâtrerie - peinture, de cloisons légères et d'isolation périphérique.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Staehli SA | Morrens (VD) | 06.12.2012 | 08.10.2023 | |
MGS Fiduciaire SA | Morrens (VD) | 19.08.2009 | 05.12.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Thuillard Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thuillard SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005855696, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Thuillard SA, à Attalens, CHE-106.125.020 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Personne radiée:
Fiduciaire Staehli SA (CH-550-1107744-0), organe de révision. Selon déclaration du 30.06.2023, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: 1107793, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Thuillard SA, à Attalens, CH-232-0740018-3 (FOSC du 02.07.2013, p. 0/953077). La succursale de Oron (CH-550-0168362-2) est radiée (FOSC du 26.09.2013, Id 1096255).
Numero di pubblicazione: 953077, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Thuillard Sàrl, à Remaufens, CH-232-0740018-3 (FOSC du 19.04.2013, p. 0/7156400). Siège transféré à Attalens.
Nouvelle adresse:
Chemin des Artisans 8, 1616 Attalens.
Augmentation ordinaire:
capital social porté de CHF 20'000.-- à CHF 100'000.-- par l'émission de 80 parts de CHF 1'000.--, souscrites en totalité par l'associé Thuillard Jean-Pierre, maintenant avec 100 parts de CHF 1'000.--.
Transformation:
La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 28.05.2013 et bilan au 31.12.2012, présentant des actifs de CHF 488'738.17 et des passifs envers les tiers de CHF 306'117.64, soit un actif net de CHF 182'620.53, contre attribution à l'associé unique de 100 actions de CHF 1'000.--, nominatives.
Nouvelle forme de droit:
société anonyme.
Nouveaux statuts:
28.05.2013.
Nouvelle raison sociale:
Thuillard SA.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000.--, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Thuillard Jean-Pierre jusqu'ici associé gérant, est nommé administrateur président, Thuillard Arnaud, de Froideville, à Attalens est nommé administrateur secrétaire, et Thuillard Patrice, de Froideville, à Attalens, est nommé administrateur, tous trois avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.