Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Haussener und Partner Notare AG
Monbijoustrasse 22
3001 Bern
Informazioni su Thoracker-Immobilien AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.08.1976
Cancellazione dal registro delle imprese
31.08.2023
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.003.975-4
IDI/IVA
CHE-102.375.049
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erstellung, Unterhalt und Verwaltung der im Thoracker in Muri bei Bern gemäss Bebauungsplan und Sonderbauvorschriften vorgesehenen Zentrumsbauten, wozu der Gesellschaft von den Eigentümern der Allmendparzelle Muri-Grundbuchblatt Nr. 2545 zu gegebener Zeit ein unentgeltliches Baurecht eingeräumt wird usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gerag Gewerberevisions AG | Bern | 23.07.2013 | 30.08.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thoracker-Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005827532, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Thoracker-Immobilien AG, in Bern, CHE-102.375.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005672804). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Allianz Suisse Immobilien AG, in Wallisellen (CHE-105.837.520), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005672804, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Thoracker-Immobilien AG, in Bern, CHE-102.375.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358561).
Domizil neu:
c/o Haussener und Partner Notare AG, Monbijoustrasse 22, 3001 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernold, Matthias Johannes, von Mels, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Michael Hans, von Zweisimmen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Ben Michael, von Küsnacht (ZH), in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005358561, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Thoracker-Immobilien AG, in Bern, CHE-102.375.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2021, Publ. 1005292428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuen, Walter, von Küsnacht (ZH) und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernold, Matthias Johannes, von Mels, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].