Informazioni su THOLOS centre médical SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu THOLOS centre médical SA
- THOLOS centre médical SA da Corminboeuf opera nel ramo «Esercizio delle studi medici e dentistici» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 14.12.2015 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 23.06.2023.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio FR con l’IDI CHE-163.198.196.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Clinique Algea SA, Pharmacie de Corminboeuf SA.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Virginie Sévrine Meunier-Pfister,
Marco Antonio Giacomo Maria Gamba
i più recenti aventi diritto di firma
Virginie Sévrine Meunier-Pfister,
Catherine Tinguely-Noser,
Marco Antonio Giacomo Maria Gamba
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.12.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Corminboeuf
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.559.676-9
IDI/IVA
CHE-163.198.196
Ramo economico
Esercizio delle studi medici e dentistici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un centre médical et toutes activités médicales et paramédicales, notamment le développement et la mise à disposition de cabinets médicaux et paramédicaux ainsi que toutes activités en relation directe ou indirecte avec le but principal (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- THOLOS medizinisches Zentrum AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: THOLOS centre médical SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005776536, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
THOLOS centre médical SA, à Corminboeuf, CHE-163.198.196 (FOSC du 10.01.2023, p. 0/1005648487).
Personne radiée:
Morand Philippe, administrateur, secrétaire, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005648487, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
THOLOS centre médical SA, à Corminboeuf, CHE-163.198.196 (FOSC du 25.04.2022, p. 0/1005457489).
Personnes radiées:
Dällenbach Jérôme, administrateur, sans signature;
Fumeaux Thierry François, administrateur, sans signature;
Gamba Léonard Basile Mateo, administrateur, sans signature;
Robin Gérald, administrateur, secrétaire, sans signature;
Maes Hannah, directrice générale, signature collective à deux.
Personnes inscrites modifiées:
Meunier-Pfister Virginie Sévrine, procuration collective à deux, maintenant administratrice, vice-présidente, signature collective à deux, ne signe pas avec Morand Philippe;
Morand Philippe, administrateur, vice-président, signature collective à deux, maintenant administrateur, secrétaire, signature collective à deux, ne signe pas avec Meunier-Pfister Virginie Sévrine.
Numero di pubblicazione: HR02-1005457489, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
THOLOS centre médical SA, à Corminboeuf, CHE-163.198.196 (FOSC du 10.09.2019, p. 0/1004713039).
Personnes radiées:
Grognuz François Louis Léonce, administrateur, président, signature collective à deux;
Girard Olivier Louis, administrateur, secrétaire, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Gamba Marco Antonio Giacomo Maria, administrateur, signature collective à deux, désormais administrateur, président, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Morand Philippe, de Le Pâquier FR, à Villars-sur-Glâne, administrateur, vice-président, signature collective à deux;
Robin Gérald, de Semsales, à Broc, administrateur, secrétaire, sans signature;
Dällenbach Jérôme, de Zürich, à Marsens, administrateur, sans signature;
Fumeaux Thierry François, de Conthey, à Trélex, administrateur, sans signature;
Gamba Léonard Basile Mateo, de Mendrisio, à Fribourg, administrateur, sans signature;
Maes Hannah, de Bulle, à Gruyères, directrice générale, signature collective à deux;
Meunier-Pfister Virginie Sévrine, de Genève, à Corminboeuf, procuration collective à deux;
Tinguely-Noser Catherine, de La Roche, à Marly, procuration collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.